EUGEN FEDOŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.10.2021 |
Adresa: |
16200, 22265937, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Farní, 879, 21 |
|
EUGEN FEDOŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.10.2021 |
Adresa: |
16200, 22265937, Praha, Střešovice, Farní, 879, 21, Farní 879/21, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
VERA IVLEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.02.2016 |
Adresa: |
Novaja Razvodnaja, Stroitělej 71 |
|
VERA IVLEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.02.2016 |
Adresa: |
Novaja Razvodnaja, Stroitělej 71, Stroitělej 71, Novaja Razvodnaja, Rusko |
|
VĚRA IVLEVA
|
Neaktivní
od 05.02.2016
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
380-003, Novaja Razvodnaja, Stroitělej 71 |
|
VĚRA IVLEVA
|
Neaktivní
od 05.02.2016
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
Novaja Razvodnaja, Stroitělej 71, 380-003, Stroitělej 71, 380-003 Novaja Razvodnaja, Rusko |
|
JANA FEDOSOVA
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
20.10.2015 |
Adresa: |
16200, 22265937, Praha, Střešovice, Farní, 879, 21 |
|
JANA FEDOSOVA
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
20.10.2015 |
Adresa: |
16200, 22265937, Praha, Střešovice, Farní, 879, 21, Farní 879/21, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
JANA FEDOSOVA
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
16200, 22265937, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Farní, 879, 21 |
|
JANA FEDOSOVA
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
16200, 22265937, Praha, Střešovice, Farní, 879, 21, Farní 879/21, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
JANA TOMÁŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
22.07.2013 |
Adresa: |
16200, 22265937, Praha 6, Střešovice, Farní, 879, 21 |
|
Jana Tomášková
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
22.07.2013 |
Adresa: |
16200, 22265937, Praha, Střešovice, Farní, 879, 21, Farní 879/21, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 22.07.2013
|
jednatel |
25.06.2013 |
Adresa: |
56911, 1806149, Koclířov, Koclířov, 119 |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 22.07.2013
|
jednatel |
25.06.2013 |
Adresa: |
56911, 1806149, Svitavy, Koclířov, Koclířov, 119, č.p. 119, 56911 Koclířov |
|