JAKUB KITTL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
22.05.2024 |
Adresa: |
15300, 22057951, Praha, Radotín, Prvomájová, 1355, 8, Prvomájová 1355/8, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
JAN KOSINA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
25.02.2022 |
Adresa: |
15300, 22057951, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Prvomájová, 1355, 8 |
|
DAVID STAHL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
25.02.2022 |
Adresa: |
15300, 22057951, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Prvomájová, 1355, 8 |
|
MARIE DROŽOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.02.2022 |
Adresa: |
15300, 22057943, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Prvomájová, 1354, 6 |
|
MARIE DROŽOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.02.2022 |
Adresa: |
15300, 22057943, Praha, Radotín, Prvomájová, 1354, 6, Prvomájová 1354/6, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
Jan Kosina
|
Aktivní
|
předseda výboru |
25.02.2022 |
Adresa: |
15300, 22057951, Praha, Radotín, Prvomájová, 1355, 8, Prvomájová 1355/8, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
David Stahl
|
Neaktivní
od 22.05.2024
|
místopředseda výboru |
25.02.2022 |
Adresa: |
15300, 22057951, Praha, Radotín, Prvomájová, 1355, 8, Prvomájová 1355/8, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
MARIE DROŽOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2022
|
člen výboru |
24.03.2021 |
Adresa: |
15300, 22057943, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Prvomájová, 1354, 6 |
|
MARIE DROŽOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2022
|
člen výboru |
24.03.2021 |
Adresa: |
15300, 22057943, Praha, Radotín, Prvomájová, 1354, 6, Prvomájová 1354/6, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
MARIE DROŽOVÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2021
|
člen výboru |
17.07.2013 |
Adresa: |
15300, 22057587, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Strážovská, 1318, 66 |
|
JAN KOSINA
|
Neaktivní
od 25.02.2022
|
předseda výboru |
17.07.2013 |
Adresa: |
15300, 22057951, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Prvomájová, 1355, 8 |
|
DAVID STAHL
|
Neaktivní
od 25.02.2022
|
místopředseda výboru |
17.07.2013 |
Adresa: |
15300, 22057951, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Prvomájová, 1355, 8 |
|
Marie Drožová
|
Neaktivní
od 24.03.2021
|
člen výboru |
17.07.2013 |
Adresa: |
15300, 22057587, Praha, Radotín, Strážovská, 1318, 66, Strážovská 1318/66, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
Jan Kosina
|
Neaktivní
od 25.02.2022
|
předseda výboru |
17.07.2013 |
Adresa: |
15300, 22057951, Praha, Radotín, Prvomájová, 1355, 8, Prvomájová 1355/8, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
David Stahl
|
Neaktivní
od 25.02.2022
|
místopředseda výboru |
17.07.2013 |
Adresa: |
15300, 22057951, Praha, Radotín, Prvomájová, 1355, 8, Prvomájová 1355/8, Radotín, 15300 Praha 5 |
|