JAKUB KONEČNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.09.2021 |
Adresa: |
53701, 18876421, Chrudim, Chrudim, Chrudim I, Filištínská, 133 |
|
JAKUB KONEČNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.09.2021 |
Adresa: |
53701, 18876421, Chrudim, Chrudim, Chrudim I, Filištínská, 133, Filištínská 133, Chrudim I, 53701 Chrudim |
|
JAKUB KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 25.09.2021
|
Jednatel |
13.02.2021 |
Adresa: |
53002, 7694741, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Hronovická, 498 |
|
JAKUB KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 25.09.2021
|
Jednatel |
13.02.2021 |
Adresa: |
53002, 7694741, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Hronovická, 498, Hronovická 498, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
ALEŠ LOUVAR
|
Neaktivní
od 31.10.2019
|
jednatel |
31.10.2019 |
Adresa: |
53973, 5452961, Chrudim, Skuteč, Skuteč, Vítězslava Nováka, 53 |
|
ALEŠ LOUVAR
|
Neaktivní
od 31.10.2019
|
jednatel |
31.10.2019 |
Adresa: |
53973, 5452961, Chrudim, Skuteč, Skuteč, Vítězslava Nováka, 53, Vítězslava Nováka 53, 53973 Skuteč |
|
ALEŠ LOUVAR
|
Neaktivní
od 31.10.2019
|
jednatel |
12.07.2013 |
Adresa: |
53973, 5452961, Skuteč, Skuteč, Vítězslava Nováka, 53 |
|
ALEŠ LOUVAR
|
Neaktivní
od 31.10.2019
|
jednatel |
12.07.2013 |
Adresa: |
53973, 5452961, Chrudim, Skuteč, Skuteč, Vítězslava Nováka, 53, Vítězslava Nováka 53, 53973 Skuteč |
|