LEOŠ SKOTÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.09.2021 |
Adresa: |
67902, 82022917, Blansko, Žďár, Žďár, 164 |
|
LEOŠ SKOTÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.09.2021 |
Adresa: |
67902, 82022917, Blansko, Žďár, Žďár, 164, č.p. 164, 67902 Žďár |
|
KAREL KUBĚNA
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2020 |
Adresa: |
33901, 78397154, Klatovy, Předslav, Předslav, 120 |
|
KAREL KUBĚNA
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2020 |
Adresa: |
33901, 78397154, Klatovy, Předslav, Předslav, 120, č.p. 120, 33901 Předslav |
|
KAREL KUBĚNA
|
Neaktivní
od 26.06.2020
|
jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
33901, 21494703, Klatovy, Klatovy, Klatovy III, Tolstého, 724 |
|
KAREL KUBĚNA
|
Neaktivní
od 26.06.2020
|
jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
33901, 21494703, Klatovy, Klatovy, Klatovy III, Tolstého, 724, Tolstého 724, Klatovy III, 33901 Klatovy |
|
KAREL KUBĚNA
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
jednatel |
01.07.2013 |
Adresa: |
33401, 7072317, Přeštice, Přeštice, Smetanova, 915 |
|
LEOŠ SKOTÁK
|
Neaktivní
od 17.09.2021
|
jednatel |
01.07.2013 |
Adresa: |
67913, 2001624, Vavřinec, Veselice, 54 |
|
KAREL KUBĚNA
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
jednatel |
01.07.2013 |
Adresa: |
33401, 7072317, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Smetanova, 915, Smetanova 915, 33401 Přeštice |
|
LEOŠ SKOTÁK
|
Neaktivní
od 17.09.2021
|
jednatel |
01.07.2013 |
Adresa: |
67913, 2001624, Blansko, Vavřinec, Veselice, 54, Veselice 54, 67913 Vavřinec |
|