ROMEO TANASA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2018 |
Adresa: |
Jud.IS Mun.Iasi, Str.Anton Crihan nr. 28 bl.E1D sc.A et.2 ap.1 |
|
ROMEO TANASA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2018 |
Adresa: |
Jud.IS Mun.Iasi, Str.Anton Crihan nr. 28 bl.E1D sc.A et.2 ap.1, Str.Anton Crihan nr. 28 bl.E1D sc.A et.2 ap.1, Jud.IS Mun.Iasi, Rumunsko |
|
TOMÁŠ TOMANEC
|
Neaktivní
od 28.02.2018
|
jednatel |
14.11.2017 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48 |
|
TOMÁŠ TOMANEC
|
Neaktivní
od 28.02.2018
|
jednatel |
14.11.2017 |
Adresa: |
63500, 19315431, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 807, 48, Černého 807/48, Bystrc, 63500 Brno |
|
ALEŠ MIFEK
|
Neaktivní
od 14.11.2017
|
jednatel |
27.07.2017 |
Adresa: |
62000, 19050216, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Jubilejní, 115, 75 |
|
ALEŠ MIFEK
|
Neaktivní
od 14.11.2017
|
jednatel |
27.07.2017 |
Adresa: |
62000, 19050216, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Jubilejní, 115, 75, Jubilejní 115/75, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno |
|
ANDRZEJ WIACEK
|
Neaktivní
od 27.07.2017
|
Jednatel |
07.11.2014 |
Adresa: |
63500, 19318707, Brno, Bystrc, Teyschlova, 1120, 5 |
|
ANDRZEJ WIACEK
|
Neaktivní
od 27.07.2017
|
Jednatel |
07.11.2014 |
Adresa: |
63500, 19318707, Brno-město, Brno, Bystrc, Teyschlova, 1120, 5, Teyschlova 1120/5, Bystrc, 63500 Brno |
|
Oldřich Dvořáček
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
67961, 28107471, Letovice, Třebětín, P. Františka Krchňáka, 237, 17 |
|
Oldřich Dvořáček
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
67961, 28107471, Blansko, Letovice, Třebětín, P. Františka Krchňáka, 237, 17, P. Františka Krchňáka 237/17, Třebětín, 67961 Letovice |
|
DUŠAN PIVOŇKA
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
Jednatel |
02.07.2013 |
Adresa: |
63800, 19263902, Brno, Lesná, Vaculíkova, 524, 1 |
|
DUŠAN PIVOŇKA
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
Jednatel |
02.07.2013 |
Adresa: |
63800, 19263902, Brno-město, Brno, Lesná, Vaculíkova, 524, 1, Vaculíkova 524/1, Lesná, 63800 Brno |
|