ANDREA BALUNOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.05.2019 |
Adresa: |
14200, 21852324, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Olbramovická, 698, 19 |
|
ANDREA BALUNOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.05.2019 |
Adresa: |
14200, 21852324, Praha, Kamýk, Olbramovická, 698, 19, Olbramovická 698/19, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
ANDREA BALUNOVÁ
|
Neaktivní
od 17.05.2019
|
jednatel |
29.03.2019 |
Adresa: |
13000, 21769991, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Lupáčova, 314, 22 |
|
MONIKA MŰLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2021
|
jednatel |
29.03.2019 |
Adresa: |
41201, 2919079, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Kubínova, 438, 6 |
|
ANDREA BALUNOVÁ
|
Neaktivní
od 17.05.2019
|
jednatel |
29.03.2019 |
Adresa: |
13000, 21769991, Praha, Žižkov, Lupáčova, 314, 22, Lupáčova 314/22, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MONIKA MŰLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2021
|
jednatel |
29.03.2019 |
Adresa: |
41201, 2919079, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Kubínova, 438, 6, Kubínova 438/6, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|
DAVID BALUN
|
Neaktivní
od 29.03.2019
|
jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21769991, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Lupáčova, 314, 22 |
|
DAVID BALUN
|
Neaktivní
od 29.03.2019
|
jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21769991, Praha, Žižkov, Lupáčova, 314, 22, Lupáčova 314/22, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
DAVID BALUN
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
jednatel |
02.07.2013 |
Adresa: |
14200, 21852324, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Olbramovická, 698, 19 |
|
DAVID BALUN
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
jednatel |
02.07.2013 |
Adresa: |
14200, 21852324, Praha, Kamýk, Olbramovická, 698, 19, Olbramovická 698/19, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|