Mgr. MICHAL DITTRICH
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2023 |
Adresa: |
18000, 26772019, Praha, Libeň, Budilova, 2384, 2, Budilova 2384/2, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
ŠTĚPÁN HORVÁTH
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2018 |
Adresa: |
40502, 213934, Děčín, Děčín, Děčín II-Nové Město, Riegrova, 670, 25 |
|
JIŘÍ GELETI
|
Aktivní
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
33165, 719978, Žihle, Žihle, 215 |
|
ŠTĚPÁN HORVÁTH
|
Neaktivní
od 18.12.2023
|
jednatel |
14.11.2018 |
Adresa: |
40502, 213934, Děčín, Děčín, Děčín II-Nové Město, Riegrova, 670, 25, Riegrova 670/25, Děčín II-Nové Město, 40502 Děčín |
|
ŠTĚPÁN HORVÁTH
|
Neaktivní
od 14.11.2018
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
31200, 24468193, Plzeň, Doubravka, Masarykova, 1092, 10 |
|
ŠTĚPÁN HORVÁTH
|
Neaktivní
od 14.11.2018
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
31200, 24468193, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Masarykova, 1092, 10, Masarykova 1092/10, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
JIŘÍ GELETI
|
Neaktivní
od 18.12.2023
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
33165, 719978, Plzeň-sever, Žihle, Žihle, 215, č.p. 215, 33165 Žihle |
|
JIŘÍ GELETI
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
33165, 719978, Žihle, Žihle, 215 |
|
ŠTĚPÁN HORVÁTH
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
33808, 7117001, Kařez, Kařez, 152 |
|
JIŘÍ GELETI
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
33165, 719978, Plzeň-sever, Žihle, Žihle, 215, č.p. 215, 33165 Žihle |
|
Štěpán Horváth
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
33808, 7117001, Rokycany, Kařez, Kařez, 152, č.p. 152, 33808 Kařez |
|
PETRA PLACHÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
04.07.2013 |
Adresa: |
25228, 6508901, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 468 |
|
MICHAL KOMAN
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
04.07.2013 |
Adresa: |
13000, 22770291, Praha 3, Žižkov, Pod Parukářkou, 2763, 6 |
|
PETRA PLACHÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
04.07.2013 |
Adresa: |
25228, 6508901, Praha-západ, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 468, Zdeňka Lhoty 468, 25228 Černošice |
|
MICHAL KOMAN
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
04.07.2013 |
Adresa: |
13000, 22770291, Praha, Žižkov, Pod Parukářkou, 2763, 6, Pod Parukářkou 2763/6, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|