JIŘÍ ŠPRYŇAR
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.08.2020 |
Adresa: |
50341, 23925302, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 97, 10 |
|
LUCIE KUHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.08.2020 |
Adresa: |
54351, 25369466, Trutnov, Špindlerův Mlýn, Bedřichov, 151 |
|
MICHAL PÁV
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.08.2020 |
Adresa: |
50341, 23925302, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 97, 10 |
|
JIŘÍ ŠPRYŇAR
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.08.2020 |
Adresa: |
50341, 23925302, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 97, 10, Jana Černého 97/10, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
LUCIE KUHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.08.2020 |
Adresa: |
54351, 25369466, Trutnov, Špindlerův Mlýn, Bedřichov, 151, Bedřichov 151, 54351 Špindlerův Mlýn |
|
MICHAL PÁV
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.08.2020 |
Adresa: |
50341, 23925302, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 97, 10, Jana Černého 97/10, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
DAVID SETRMAJER
|
Neaktivní
od 13.08.2020
|
člen výboru |
15.05.2020 |
Adresa: |
53009, 7793766, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Stavbařů, 155 |
|
DAVID SETRMAJER
|
Neaktivní
od 13.08.2020
|
člen výboru |
15.05.2020 |
Adresa: |
53009, 7793766, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Stavbařů, 155, Stavbařů 155, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
EMIL KARAUS
|
Neaktivní
od 13.08.2020
|
předseda výboru |
08.08.2019 |
Adresa: |
50758, 77888944, Jičín, Mlázovice, Mlázovice, Cihelna, 243 |
|
EMIL KARAUS
|
Neaktivní
od 13.08.2020
|
předseda výboru |
08.08.2019 |
Adresa: |
50758, 77888944, Jičín, Mlázovice, Mlázovice, Cihelna, 243, Cihelna 243, 50758 Mlázovice |
|
EMIL KARAUS
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
předseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
50341, 23925302, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 97, 10 |
|
DAVID SETRMAJER
|
Neaktivní
od 15.05.2020
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
50341, 23925302, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 97, 10 |
|
MIROSLAV KADAVÝ
|
Neaktivní
od 13.08.2020
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
50341, 23925302, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 97, 10 |
|
EMIL KARAUS
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
předseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
50341, 23925302, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 97, 10, Jana Černého 97/10, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
DAVID SETRMAJER
|
Neaktivní
od 15.05.2020
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
50341, 23925302, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 97, 10, Jana Černého 97/10, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
MIROSLAV KADAVÝ
|
Neaktivní
od 13.08.2020
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
50341, 23925302, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 97, 10, Jana Černého 97/10, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
EMIL KARAUS
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
předseda výboru |
08.07.2013 |
Adresa: |
50341, 23925302, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 97, 10 |
|
DAVID SETRMAJER
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
08.07.2013 |
Adresa: |
50341, 23925302, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 97, 10 |
|
MIROSLAV KADAVÝ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
08.07.2013 |
Adresa: |
50341, 23925302, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 97, 10 |
|
EMIL KARAUS
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
předseda výboru |
08.07.2013 |
Adresa: |
50341, 23925302, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 97, 10, Jana Černého 97/10, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
DAVID SETRMAJER
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
08.07.2013 |
Adresa: |
50341, 23925302, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 97, 10, Jana Černého 97/10, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
MIROSLAV KADAVÝ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
08.07.2013 |
Adresa: |
50341, 23925302, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 97, 10, Jana Černého 97/10, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|