TOMÁŠ VALTR
|
Aktivní
|
třetí jednatel |
07.06.2024 |
Adresa: |
28922, 25103156, Nymburk, Lysá nad Labem, Litol, Na Brůdku, 459, Na Brůdku 459, Litol, 28922 Lysá nad Labem |
|
JANA BUREŠOVÁ
|
Aktivní
|
čtvrtý jednatel |
07.06.2024 |
Adresa: |
28922, 18256708, Nymburk, Lysá nad Labem, Dvorce, 64, Dvorce 64, 28922 Lysá nad Labem |
|
JAMES PAUL GREEN
|
Aktivní
|
první jednatel |
07.06.2024 |
Adresa: |
Saffron Walden, Coopers End, Duddenhoe End, CB114UX, Coopers End, Duddenhoe End, CB114UX Saffron Walden, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
RICHARD BENKO
|
Aktivní
|
druhý jednatel |
27.05.2024 |
Adresa: |
29443, 15533328, Mladá Boleslav, Lipník, Lipník, 127, č.p. 127, 29443 Lipník |
|
BOHUMIL GRIMM
|
Aktivní
|
jednatel |
11.06.2016 |
Adresa: |
25073, 72292474, Praha-východ, Radonice, Radonice, Javorová, 400 |
|
TOMÁŠ VALTR
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
28922, 25103156, Lysá nad Labem, Litol, Na Brůdku, 459 |
|
JANA BUREŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
28922, 18256708, Lysá nad Labem, Dvorce, 64 |
|
TOMÁŠ VESELÝ
|
Neaktivní
od 07.06.2024
|
první jednatel |
27.05.2024 |
Adresa: |
28922, 18281796, Nymburk, Stratov, Stratov, 177, č.p. 177, 28922 Stratov |
|
MARTIN ŘEZÁČ
|
Neaktivní
od 15.02.2020
|
jednatel |
15.02.2020 |
Adresa: |
25242, 76135560, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Bažantí, 417 |
|
MARTIN ŘEZÁČ
|
Neaktivní
od 27.05.2024
|
jednatel |
15.02.2020 |
Adresa: |
25242, 76135560, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Bažantí, 417, Bažantí 417, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|
IVO SEDLÁK
|
Neaktivní
od 15.02.2020
|
první jednatel |
22.02.2017 |
Adresa: |
63600, 19648120, Brno-město, Brno, Židenice, Skorkovského, 2853, 172 |
|
Ivo Sedlák
|
Neaktivní
od 15.02.2020
|
první jednatel |
22.02.2017 |
Adresa: |
63600, 19648120, Brno-město, Brno, Židenice, Skorkovského, 2853, 172, Skorkovského 2853/172, Židenice, 63600 Brno |
|
BOHUMIL GRIMM
|
Neaktivní
od 27.05.2024
|
jednatel |
11.06.2016 |
Adresa: |
25073, 72292474, Praha-východ, Radonice, Radonice, Javorová, 400, Javorová 400, 25073 Radonice |
|
BOHUMIL GRIMM
|
Neaktivní
od 11.06.2016
|
jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
25001, 14627736, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Kralupská, 1714 |
|
Ing. PETR SPÁČIL
|
Neaktivní
od 20.06.2016
|
jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
25243, 25590863, Průhonice, Průhonice, Na Michovkách I, 694 |
|
BOHUMIL GRIMM
|
Neaktivní
od 11.06.2016
|
jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
25001, 14627736, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Kralupská, 1714, Kralupská 1714, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Ing. PETR SPÁČIL
|
Neaktivní
od 20.06.2016
|
jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
25243, 25590863, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Na Michovkách I, 694, Na Michovkách I 694, 25243 Průhonice |
|
TOMÁŠ VALTR
|
Neaktivní
od 07.06.2024
|
jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
28922, 25103156, Nymburk, Lysá nad Labem, Litol, Na Brůdku, 459, Na Brůdku 459, Litol, 28922 Lysá nad Labem |
|
JANA BUREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2024
|
jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
28922, 18256708, Nymburk, Lysá nad Labem, Dvorce, 64, Dvorce 64, 28922 Lysá nad Labem |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
jednatel |
10.07.2013 |
Adresa: |
56911, 1806149, Koclířov, Koclířov, 119 |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
jednatel |
10.07.2013 |
Adresa: |
56911, 1806149, Svitavy, Koclířov, Koclířov, 119, č.p. 119, 56911 Koclířov |
|