Mgr. VÁCLAV FLÍDR
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2022 |
Adresa: |
56802, 18912974, Svitavy, Svitavy, Lány, Felberova, 715, 31 |
|
Mgr. VÁCLAV FLÍDR
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2022 |
Adresa: |
56802, 18912974, Svitavy, Svitavy, Lány, Felberova, 715, 31, Felberova 715/31, Lány, 56802 Svitavy |
|
Mgr. VÁCLAV FLÍDR
|
Neaktivní
od 05.06.2022
|
jednatel |
27.11.2019 |
Adresa: |
56802, 15903290, Svitavy, Karle, Karle, 150 |
|
Mgr. VÁCLAV FLÍDR
|
Neaktivní
od 05.06.2022
|
jednatel |
27.11.2019 |
Adresa: |
56802, 15903290, Svitavy, Karle, Karle, 150, č.p. 150, 56802 Karle |
|
Ing. Klára Procházková
|
Neaktivní
od 27.11.2019
|
jednatel |
12.10.2015 |
Adresa: |
66451, 24093246, Šlapanice, Šlapanice, Těsnohlídkova, 1595, 38 |
|
Ing. Klára Procházková
|
Neaktivní
od 27.11.2019
|
jednatel |
12.10.2015 |
Adresa: |
66451, 24093246, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Těsnohlídkova, 1595, 38, Těsnohlídkova 1595/38, 66451 Šlapanice |
|
Ing. Klára Procházková
|
Neaktivní
od 12.10.2015
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
66451, 24093246, Šlapanice, Šlapanice, Těsnohlídkova, 1595, 38 |
|
Ing. Klára Procházková
|
Neaktivní
od 12.10.2015
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
66451, 24093246, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Těsnohlídkova, 1595, 38, Těsnohlídkova 1595/38, 66451 Šlapanice |
|
MICHAL KOŘÍNEK
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
30.09.2013 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
MICHAL KOŘÍNEK
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
30.09.2013 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
JIŘINA CHLOUBOVÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2013
|
jednatel |
12.07.2013 |
Adresa: |
25163, 27706621, Kunice, Kunice, 277 |
|
JIŘINA CHLOUBOVÁ
|
Neaktivní
od 30.09.2013
|
jednatel |
12.07.2013 |
Adresa: |
25163, 27706621, Praha-východ, Kunice, Kunice, Lesní, 277, Lesní 277, 25163 Kunice |
|