KAREL KESTLER
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
04.01.2022 |
Adresa: |
46001, 23697121, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 466, 13 |
|
PAVEL FEJTEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
04.01.2022 |
Adresa: |
46001, 23697121, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 466, 13 |
|
MIRKA KOVÁŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
04.01.2022 |
Adresa: |
46001, 23697121, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 466, 13 |
|
KAREL KESTLER
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
04.01.2022 |
Adresa: |
46001, 23697121, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 466, 13, U Trati 466/13, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec |
|
PAVEL FEJTEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
04.01.2022 |
Adresa: |
46001, 23697121, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 466, 13, U Trati 466/13, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec |
|
MIRKA KOVÁŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
04.01.2022 |
Adresa: |
46001, 23697121, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 466, 13, U Trati 466/13, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec |
|
Mgr. JANA ČERVOVÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
Místopředseda výboru |
05.05.2021 |
Adresa: |
46001, 23696729, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 414, 11 |
|
Mgr. JANA ČERVOVÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
Místopředseda výboru |
05.05.2021 |
Adresa: |
46001, 23696729, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 414, 11, U Trati 414/11, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec |
|
Mgr. JANA ČERVOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
Místopředseda výboru |
30.12.2016 |
Adresa: |
46001, 23697121, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 466, 13 |
|
Mgr. JANA ČERVOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
Místopředseda výboru |
30.12.2016 |
Adresa: |
46001, 23697121, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 466, 13, U Trati 466/13, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec |
|
LUISA KREMEROVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
Místopředseda výboru |
09.03.2016 |
Adresa: |
46845, 12233889, Jablonec nad Nisou, Velké Hamry, Velké Hamry, 501 |
|
LUISA KREMEROVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
Místopředseda výboru |
09.03.2016 |
Adresa: |
46845, 12233889, Jablonec nad Nisou, Velké Hamry, Velké Hamry, 501, č.p. 501, 46845 Velké Hamry |
|
LUISA KREMEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
Místopředseda výboru |
26.01.2016 |
Adresa: |
46014, 26651033, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, U Slunečních lázní, 1277, 7 |
|
KAREL KESTLER
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
Předseda výboru |
26.01.2016 |
Adresa: |
46001, 23697121, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 466, 13 |
|
PAVEL FEJTEK
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
Člen výboru |
26.01.2016 |
Adresa: |
46001, 23697121, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 466, 13 |
|
LUISA KREMEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
Místopředseda výboru |
26.01.2016 |
Adresa: |
46014, 26651033, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, U Slunečních lázní, 1277, 7, U Slunečních lázní 1277/7, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
PAVEL FEJTEK
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
Člen výboru |
26.01.2016 |
Adresa: |
46001, 23697121, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 466, 13, U Trati 466/13, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec |
|
KAREL KESTLER
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
Předseda výboru |
26.01.2016 |
Adresa: |
46001, 23697121, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 466, 13, U Trati 466/13, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec |
|
KAREL KESTLER
|
Neaktivní
od 26.01.2016
|
předseda výboru |
15.08.2013 |
Adresa: |
46001, 23697121, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 466, 13 |
|
VRATISLAV MANSFELD
|
Neaktivní
od 26.01.2016
|
místopředseda výboru |
15.08.2013 |
Adresa: |
25001, 14626063, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Kostelecká, 1546 |
|
MILOSLAVA BŘENKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2016
|
člen výboru |
15.08.2013 |
Adresa: |
46001, 23697121, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 466, 13 |
|
KAREL KESTLER
|
Neaktivní
od 26.01.2016
|
předseda výboru |
15.08.2013 |
Adresa: |
46001, 23697121, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 466, 13, U Trati 466/13, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec |
|
VRATISLAV MANSFELD
|
Neaktivní
od 26.01.2016
|
místopředseda výboru |
15.08.2013 |
Adresa: |
25001, 14626063, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Kostelecká, 1546, Kostelecká 1546, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
MILOSLAVA BŘENKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2016
|
člen výboru |
15.08.2013 |
Adresa: |
46001, 23697121, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, U Trati, 466, 13, U Trati 466/13, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec |
|