JAN HUŠBAUER
|
Aktivní
|
jednatel |
20.04.2022 |
Adresa: |
14000, 21947872, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, U družstva Repo, 948, 9 |
|
JAN HUŠBAUER
|
Aktivní
|
jednatel |
20.04.2022 |
Adresa: |
14000, 21947872, Praha, Nusle, U družstva Repo, 948, 9, U družstva Repo 948/9, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
MARTIN ŠTĚPANOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2017 |
Adresa: |
67602, 2666855, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Komenského, 1511 |
|
MARTIN ŠTĚPANOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2017 |
Adresa: |
67602, 2666855, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Komenského, 1511, Komenského 1511, 67602 Moravské Budějovice |
|
JAN HUŠBAUER
|
Neaktivní
od 20.04.2022
|
jednatel |
12.02.2021 |
Adresa: |
14000, 40889637, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Baarova, 1540, 30 |
|
JAN HUŠBAUER
|
Neaktivní
od 20.04.2022
|
jednatel |
12.02.2021 |
Adresa: |
14000, 40889637, Praha, Michle, Baarova, 1540, 30, Baarova 1540/30, Michle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. MIROSLAV ZVĚŘINA
|
Neaktivní
od 10.01.2020
|
jednatel |
09.11.2017 |
Adresa: |
67401, 26758784, Třebíč, Třebíč, Týn, Lavického, 331, 43 |
|
JAN HUŠBAUER
|
Neaktivní
od 12.02.2021
|
jednatel |
09.11.2017 |
Adresa: |
14700, 21964769, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na dolinách, 599, 14 |
|
JUDr. MIROSLAV ZVĚŘINA
|
Neaktivní
od 10.01.2020
|
jednatel |
09.11.2017 |
Adresa: |
67401, 26758784, Třebíč, Třebíč, Týn, Lavického, 331, 43, Lavického 331/43, Týn, 67401 Třebíč |
|
JAN HUŠBAUER
|
Neaktivní
od 12.02.2021
|
jednatel |
09.11.2017 |
Adresa: |
14700, 21964769, Praha, Podolí, Na dolinách, 599, 14, Na dolinách 599/14, Podolí, 14700 Praha 4 |
|