Ing. DANIEL ŠŤASTNÝ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
23.05.2019 |
Adresa: |
17000, 22295895, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 925, 14 |
|
Ing. DANIEL ŠŤASTNÝ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
23.05.2019 |
Adresa: |
17000, 22295895, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 925, 14, Jana Zajíce 925/14, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. BOŘEK PATZÁK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
22.06.2018 |
Adresa: |
17000, 22295895, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 925, 14 |
|
VÁCLAVA PLUHAŘOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
22.06.2018 |
Adresa: |
17000, 22295895, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 925, 14 |
|
Ing. BOŘEK PATZÁK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
22.06.2018 |
Adresa: |
17000, 22295895, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 925, 14, Jana Zajíce 925/14, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
VÁCLAVA PLUHAŘOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
22.06.2018 |
Adresa: |
17000, 22295895, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 925, 14, Jana Zajíce 925/14, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. DANIEL ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
Předseda výboru |
22.06.2018 |
Adresa: |
47301, 13116487, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Lázeňská, 822 |
|
Ing. DANIEL ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 23.05.2019
|
Předseda výboru |
22.06.2018 |
Adresa: |
47301, 13116487, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Lázeňská, 822, Lázeňská 822, Arnultovice, 47301 Nový Bor |
|
DALIBOR ČERNÝ
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
místopředseda výboru |
01.10.2017 |
Adresa: |
59101, 3411362, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 4, Bratří Čapků, 2063, 10 |
|
DALIBOR ČERNÝ
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
místopředseda výboru |
01.10.2017 |
Adresa: |
59101, 3411362, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 4, Bratří Čapků, 2063, 10, Bratří Čapků 2063/10, Žďár nad Sázavou 4, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
DALIBOR ČERNÝ
|
Neaktivní
od 01.10.2017
|
místopředseda výboru |
01.08.2013 |
Adresa: |
17000, 22295895, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 925, 14 |
|
JAROSLAV FANTYŠ
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
předseda výboru |
01.08.2013 |
Adresa: |
17000, 22295895, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 925, 14 |
|
BOŘEK PATZÁK
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
člen výboru |
01.08.2013 |
Adresa: |
17000, 22295895, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 925, 14 |
|
DALIBOR ČERNÝ
|
Neaktivní
od 01.10.2017
|
místopředseda výboru |
01.08.2013 |
Adresa: |
17000, 22295895, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 925, 14, Jana Zajíce 925/14, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
BOŘEK PATZÁK
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
člen výboru |
01.08.2013 |
Adresa: |
17000, 22295895, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 925, 14, Jana Zajíce 925/14, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
JAROSLAV FANTYŠ
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
předseda výboru |
01.08.2013 |
Adresa: |
17000, 22295895, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 925, 14, Jana Zajíce 925/14, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|