MIHAIL PASKALEV DIMITROV
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.10.2022 |
Adresa: |
Veliko Tornovo, Saedinenie 36 |
|
MIHAIL PASKALEV DIMITROV
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.10.2022 |
Adresa: |
Veliko Tornovo, Saedinenie 36, Saedinenie 36, Veliko Tornovo, Bulharsko |
|
JIŘÍ VÁVRA
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
člen představenstva |
02.04.2020 |
Adresa: |
67401, 18783431, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Vaňkovo nám., 1199, 3 |
|
JIŘÍ VÁVRA
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
člen představenstva |
02.04.2020 |
Adresa: |
67401, 18783431, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Vaňkovo nám., 1199, 3, Vaňkovo nám. 1199/3, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
VÁCLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 02.04.2020
|
Člen představenstva |
01.11.2017 |
Adresa: |
68801, 5011744, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Údolní, 1038 |
|
VÁCLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 02.04.2020
|
Člen představenstva |
01.11.2017 |
Adresa: |
68801, 5011744, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Údolní, 1038, Údolní 1038, 68801 Uherský Brod |
|
MICHAL NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
člen představenstva |
14.10.2014 |
Adresa: |
68801, 5011744, Uherský Brod, Uherský Brod, Údolní, 1038 |
|
MICHAL NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
člen představenstva |
14.10.2014 |
Adresa: |
68801, 5011744, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Údolní, 1038, Údolní 1038, 68801 Uherský Brod |
|
VÁCLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 14.10.2014
|
člen představenstva |
14.10.2013 |
Adresa: |
68801, 5011744, Uherský Brod, Uherský Brod, Údolní, 1038 |
|
VÁCLAV NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 14.10.2014
|
člen představenstva |
14.10.2013 |
Adresa: |
68801, 5011744, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Údolní, 1038, Údolní 1038, 68801 Uherský Brod |
|
PETRA PLACHÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2013
|
člen představenstva |
02.08.2013 |
Adresa: |
25228, 6508901, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 468 |
|
PETRA PLACHÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2013
|
člen představenstva |
02.08.2013 |
Adresa: |
25228, 6508901, Praha-západ, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 468, Zdeňka Lhoty 468, 25228 Černošice |
|