NONUA DEVELOP s.r.o.
02483289 |
Neaktivní
od 17.02.2023
|
jednatel |
24.09.2020 |
Adresa: |
12000, 21746885, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Varšavská, 715, 36 |
|
NONUA DEVELOP s.r.o.
02483289 |
Neaktivní
od 17.02.2023
|
jednatel |
24.09.2020 |
Adresa: |
12000, 21746885, Praha, Vinohrady, Varšavská, 715, 36, Varšavská 715/36, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ZDENĚK KLOSKO
|
Neaktivní
od 19.07.2017
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
73562, 42141729, Karviná, Český Těšín, Mistřovice, Lípová, 178 |
|
ZDENĚK KLOSKO
|
Neaktivní
od 19.07.2017
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
73562, 42141729, Karviná, Český Těšín, Mistřovice, Lípová, 178, Lípová 178, Mistřovice, 73562 Český Těšín |
|
ZDENĚK KLOSKO
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
73701, 5774730, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Dukelská, 1305, 1 |
|
ZDENĚK KLOSKO
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
73701, 5774730, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Dukelská, 1305, 1, Dukelská 1305/1, 73701 Český Těšín |
|
JIŘÍ SIKORA
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
Jednatel |
06.05.2015 |
Adresa: |
73701, 5779669, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Polní, 1800, 45 |
|
JIŘÍ SIKORA
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
Jednatel |
06.05.2015 |
Adresa: |
73701, 5779669, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Polní, 1800, 45, Polní 1800/45, 73701 Český Těšín |
|
TOMÁŠ VEČEREK
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
Jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
70200, 3189210, Ostrava, Moravská Ostrava, Hrabákova, 1780, 5 |
|
TOMÁŠ VEČEREK
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
Jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
70200, 3189210, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Hrabákova, 1780, 5, Hrabákova 1780/5, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
PAVEL ŘEHA
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
Jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
74801, 4611551, Hlučín, Hlučín, Malánky, 469, 29 |
|
TOMÁŠ VEČEREK
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
Jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
73401, 24246018, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2212, 8 |
|
JIŘÍ SIKORA
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
Jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
73991, 14095297, Dolní Lomná, Dolní Lomná, 242 |
|
PAVEL ŘEHA
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
Jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
74801, 4611551, Opava, Hlučín, Hlučín, Malánky, 469, 29, Malánky 469/29, 74801 Hlučín |
|
Tomáš Večerek
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
Jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
73401, 24246018, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2212, 8, Čajkovského 2212/8, Mizerov, 73401 Karviná |
|
JIŘÍ SIKORA
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
Jednatel |
07.08.2013 |
Adresa: |
73991, 14095297, Frýdek-Místek, Dolní Lomná, Dolní Lomná, 242, č.p. 242, 73991 Dolní Lomná |
|