MILAN VALENA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.10.2021 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5 |
|
BOŽENA LIŠKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
27.10.2021 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5 |
|
DUŠAN JAROŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.10.2021 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5 |
|
MILAN VALENA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.10.2021 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5, Holandská 2716/5, 67181 Znojmo |
|
BOŽENA LIŠKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
27.10.2021 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5, Holandská 2716/5, 67181 Znojmo |
|
DUŠAN JAROŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.10.2021 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5, Holandská 2716/5, 67181 Znojmo |
|
SABINA MARIA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
místopředseda výboru |
08.08.2017 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5 |
|
SABINA MARIA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
místopředseda výboru |
08.08.2017 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5, Holandská 2716/5, 67181 Znojmo |
|
SABINA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2017
|
místopředseda výboru |
30.07.2015 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5 |
|
DUŠAN JAROŠ
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
předseda výboru |
30.07.2015 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5 |
|
JOSEF JURÁŠ
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
člen výboru |
30.07.2015 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5 |
|
SABINA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2017
|
místopředseda výboru |
30.07.2015 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5, Holandská 2716/5, 67181 Znojmo |
|
JOSEF JURÁŠ
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
člen výboru |
30.07.2015 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5, Holandská 2716/5, 67181 Znojmo |
|
DUŠAN JAROŠ
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
předseda výboru |
30.07.2015 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5, Holandská 2716/5, 67181 Znojmo |
|
DUŠAN JAROŠ
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
předseda |
28.07.2015 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5 |
|
SABINA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
místopředseda |
28.07.2015 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5 |
|
JOSEF JURÁŠ
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
člen |
28.07.2015 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5 |
|
DUŠAN JAROŠ
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
předseda |
28.07.2015 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5, Holandská 2716/5, 67181 Znojmo |
|
SABINA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
místopředseda |
28.07.2015 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5, Holandská 2716/5, 67181 Znojmo |
|
JOSEF JURÁŠ
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
člen |
28.07.2015 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5, Holandská 2716/5, 67181 Znojmo |
|
JIŘINA STANISLAVOVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2015
|
předseda výboru |
30.12.2014 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5 |
|
JIŘINA STANISLAVOVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2015
|
předseda výboru |
30.12.2014 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5, Holandská 2716/5, 67181 Znojmo |
|
MIROSLAV KUPEC
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
předseda |
23.08.2013 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5 |
|
DUŠAN JAROŠ
|
Neaktivní
od 28.07.2015
|
místopředseda |
23.08.2013 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5 |
|
JOSEF JURÁŠ
|
Neaktivní
od 28.07.2015
|
člen |
23.08.2013 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5 |
|
MIROSLAV KUPEC
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
předseda |
23.08.2013 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5, Holandská 2716/5, 67181 Znojmo |
|
DUŠAN JAROŠ
|
Neaktivní
od 28.07.2015
|
místopředseda |
23.08.2013 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5, Holandská 2716/5, 67181 Znojmo |
|
JOSEF JURÁŠ
|
Neaktivní
od 28.07.2015
|
člen |
23.08.2013 |
Adresa: |
67181, 11007231, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2716, 5, Holandská 2716/5, 67181 Znojmo |
|