SIMONA LUČANSKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.03.2023 |
Adresa: |
61400, 19245581, Brno-město, Brno, Husovice, Cacovická, 542, 34, Cacovická 542/34, Husovice, 61400 Brno |
|
TOMÁŠ KOTLÁR
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.06.2022 |
Adresa: |
76805, 10247718, Kroměříž, Koryčany, Koryčany, Kyjovská, 235 |
|
TOMÁŠ KOTLÁR
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.06.2022 |
Adresa: |
76805, 10247718, Kroměříž, Koryčany, Koryčany, Kyjovská, 235, Kyjovská 235, 76805 Koryčany |
|
SIMONA BIKAROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.06.2020 |
Adresa: |
61400, 19245581, Brno-město, Brno, Husovice, Cacovická, 542, 34 |
|
RASTISLAV LUČANSKÝ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.03.2019 |
Adresa: |
63800, 19262787, Brno-město, Brno, Lesná, Šrámkova, 421, 3 |
|
RASTISLAV LUČANSKÝ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.03.2019 |
Adresa: |
63800, 19262787, Brno-město, Brno, Lesná, Šrámkova, 421, 3, Šrámkova 421/3, Lesná, 63800 Brno |
|
SIMONA BIKAROVÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2023
|
člen výboru |
05.06.2020 |
Adresa: |
61400, 19245581, Brno-město, Brno, Husovice, Cacovická, 542, 34, Cacovická 542/34, Husovice, 61400 Brno |
|
SIMONA BIKAROVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
člen výboru |
17.08.2019 |
Adresa: |
63800, 19262787, Brno-město, Brno, Lesná, Šrámkova, 421, 3 |
|
SIMONA BIKAROVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
člen výboru |
17.08.2019 |
Adresa: |
63800, 19262787, Brno-město, Brno, Lesná, Šrámkova, 421, 3, Šrámkova 421/3, Lesná, 63800 Brno |
|
SIMONA LUČANSKÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2019
|
člen výboru |
13.02.2019 |
Adresa: |
63800, 19262787, Brno-město, Brno, Lesná, Šrámkova, 421, 3 |
|
SIMONA LUČANSKÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2019
|
člen výboru |
13.02.2019 |
Adresa: |
63800, 19262787, Brno-město, Brno, Lesná, Šrámkova, 421, 3, Šrámkova 421/3, Lesná, 63800 Brno |
|
SIMONA LUČANSKÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
člen výboru |
05.09.2018 |
Adresa: |
60300, 19102038, Brno-město, Brno, Staré Brno, Václavská, 30, 16 |
|
SIMONA LUČANSKÁ
|
Neaktivní
od 13.02.2019
|
člen výboru |
05.09.2018 |
Adresa: |
60300, 19102038, Brno-město, Brno, Staré Brno, Václavská, 30, 16, Václavská 30/16, Staré Brno, 60300 Brno |
|
SIMONA LUČANSKÁ
|
Neaktivní
od 05.09.2018
|
člen výboru |
24.01.2018 |
Adresa: |
68501, 25176030, Vyškov, Kojátky, Kojátky, 155 |
|
SIMONA LUČANSKÁ
|
Neaktivní
od 05.09.2018
|
člen výboru |
24.01.2018 |
Adresa: |
68501, 25176030, Vyškov, Kojátky, Šardičky, 155, Šardičky 155, 68501 Kojátky |
|
SIMONA LUČANSKÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
člen výboru |
02.09.2017 |
Adresa: |
68501, 487554, Vyškov, Kojátky, Kojátky, 100 |
|
SIMONA LUČANSKÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
člen výboru |
02.09.2017 |
Adresa: |
68501, 487554, Vyškov, Kojátky, Kojátky, č.p. 100, 68501 Kojátky |
|
SIMONA LUČANSKÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2017
|
člen výboru |
22.06.2016 |
Adresa: |
68333, 448729, Vyškov, Brankovice, Brankovice, Masarykova, 235 |
|
SIMONA LUČANSKÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2017
|
člen výboru |
22.06.2016 |
Adresa: |
68333, 448729, Vyškov, Brankovice, Brankovice, Masarykova, 235, Masarykova 235, 68333 Brankovice |
|
MILAN KOMÁREK
|
Neaktivní
od 16.01.2016
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
67962, 7914415, Vranová, Vranová, 141 |
|
SIMONA LUČANSKÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2016
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
RASTISLAV LUČANSKÝ
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
Předseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
61900, 19405294, Brno, Horní Heršpice, Záhumenice, 569, 7 |
|
TOMÁŠ KOTLÁR
|
Neaktivní
od 01.06.2022
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
Milan Komárek
|
Neaktivní
od 16.01.2016
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
67962, 7914415, Blansko, Vranová, Vranová, 141, č.p. 141, 67962 Vranová |
|
SIMONA LUČANSKÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2016
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
RASTISLAV LUČANSKÝ
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
Předseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
61900, 19405294, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Záhumenice, 569, 7, Záhumenice 569/7, Horní Heršpice, 61900 Brno |
|
TOMÁŠ KOTLÁR
|
Neaktivní
od 01.06.2022
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
RASTISLAV LUČANSKÝ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
Předseda výboru |
07.01.2015 |
Adresa: |
61900, 19405294, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Záhumenice, 569, 7 |
|
TOMÁŠ KOTLÁR
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
07.01.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
MILAN KOMÁREK
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
07.01.2015 |
Adresa: |
67962, 7914415, Vranová, Vranová, 141 |
|
SIMONA LUČANSKÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
07.01.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
RASTISLAV LUČANSKÝ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
Předseda výboru |
07.01.2015 |
Adresa: |
61900, 19405294, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Záhumenice, 569, 7, Záhumenice 569/7, Horní Heršpice, 61900 Brno |
|
TOMÁŠ KOTLÁR
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
07.01.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Milan Komárek
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
07.01.2015 |
Adresa: |
67962, 7914415, Blansko, Vranová, Vranová, 141, č.p. 141, 67962 Vranová |
|
SIMONA LUČANSKÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
07.01.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|