HAMZA ZAHID SHEIKH
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.08.2022 |
Adresa: |
70800, 3293408, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Francouzská, 1006, 4 |
|
HAMZA ZAHID SHEIKH
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.08.2022 |
Adresa: |
70800, 3293408, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Francouzská, 1006, 4, Francouzská 1006/4, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JAN KUNC
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
jednatel |
06.12.2019 |
Adresa: |
73514, 73206253, Karviná, Orlová, Lutyně, Větrná, 1388 |
|
JAN KUNC
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
jednatel |
06.12.2019 |
Adresa: |
73514, 73206253, Karviná, Orlová, Lutyně, Větrná, 1388, Větrná 1388, Lutyně, 73514 Orlová |
|
MARKETA PAVLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2019
|
jednatel |
31.12.2014 |
Adresa: |
73401, 24263435, Karviná, Ráj, Olbrachtova, 702, 17 |
|
MARKETA PAVLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2019
|
jednatel |
31.12.2014 |
Adresa: |
73401, 24263435, Karviná, Karviná, Ráj, Olbrachtova, 702, 17, Olbrachtova 702/17, Ráj, 73401 Karviná |
|
JIŘÍ POLÁŠEK
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
jednatel |
16.08.2013 |
Adresa: |
73514, 16989490, Orlová, Lutyně, Na Stuchlíkovci, 737 |
|
JIŘÍ POLÁŠEK
|
Neaktivní
od 31.12.2014
|
jednatel |
16.08.2013 |
Adresa: |
73514, 16989490, Karviná, Orlová, Lutyně, Na Stuchlíkovci, 737, Na Stuchlíkovci 737, Lutyně, 73514 Orlová |
|