PETR ROTH
|
Aktivní
|
Předseda |
01.08.2023 |
Adresa: |
67914, 2012103, Blansko, Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy, 370, č.p. 370, 67914 Ostrov u Macochy |
|
JAROMÍR ŠEBELA
|
Aktivní
|
Místopředseda |
01.08.2023 |
Adresa: |
67906, 7828870, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Absolonova, 471, Absolonova 471, 67906 Jedovnice |
|
JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
01.08.2023 |
Adresa: |
67906, 7828438, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Za Kostelem, 427, Za Kostelem 427, 67906 Jedovnice |
|
IVO VAŠÍČEK
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
01.08.2023 |
Adresa: |
67906, 2002957, Blansko, Vilémovice, Vilémovice, 103, č.p. 103, 67906 Vilémovice |
|
JAROSLAV STREJČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.08.2023 |
Adresa: |
67801, 15193691, Blansko, Blansko, Lažánky, 31, Lažánky 31, 67801 Blansko |
|
PETR ROTH
|
Aktivní
|
Místopředseda |
25.02.2022 |
Adresa: |
67914, 2012103, Blansko, Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy, 370 |
|
JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.01.2016 |
Adresa: |
67906, 7828438, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Za Kostelem, 427 |
|
MILOSLAV ŠÍBL
|
Aktivní
|
Předseda |
05.11.2015 |
Adresa: |
67801, 15195333, Blansko, Lažánky, 197 |
|
JIŘÍ ŠÍBL
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
05.11.2015 |
Adresa: |
67906, 1979442, Rudice, Rudice, 241 |
|
JIŘÍ PERNICA
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
05.11.2015 |
Adresa: |
67801, 15194281, Blansko, Lažánky, 90 |
|
PETR ROTH
|
Neaktivní
od 01.08.2023
|
Místopředseda |
25.02.2022 |
Adresa: |
67914, 2012103, Blansko, Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy, 370, č.p. 370, 67914 Ostrov u Macochy |
|
JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 01.08.2023
|
Jednatel |
22.01.2016 |
Adresa: |
67906, 7828438, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Za Kostelem, 427, Za Kostelem 427, 67906 Jedovnice |
|
JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 22.01.2016
|
Jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
67906, 7830289, Jedovnice, Jedovnice, U Hrubé lípy, 612 |
|
PETR ROTH
|
Neaktivní
od 25.02.2022
|
Místopředseda |
05.11.2015 |
Adresa: |
67801, 15238113, Blansko, Blansko, Čapkova, 1721, 12a |
|
JIŘÍ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 22.01.2016
|
Jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
67906, 7830289, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, U Hrubé lípy, 612, U Hrubé lípy 612, 67906 Jedovnice |
|
PETR ROTH
|
Neaktivní
od 25.02.2022
|
Místopředseda |
05.11.2015 |
Adresa: |
67801, 15238113, Blansko, Blansko, Blansko, Čapkova, 1721, 12a, Čapkova 1721/12a, 67801 Blansko |
|
JIŘÍ ŠÍBL
|
Neaktivní
od 01.08.2023
|
Myslivecký hospodář |
05.11.2015 |
Adresa: |
67906, 1979442, Blansko, Rudice, Rudice, 241, č.p. 241, 67906 Rudice |
|
JIŘÍ PERNICA
|
Neaktivní
od 01.08.2023
|
Finanční hospodář |
05.11.2015 |
Adresa: |
67801, 15194281, Blansko, Blansko, Lažánky, 90, Lažánky 90, 67801 Blansko |
|
MILOSLAV ŠÍBL
|
Neaktivní
od 01.08.2023
|
Předseda |
05.11.2015 |
Adresa: |
67801, 15195333, Blansko, Blansko, Lažánky, 197, Lažánky 197, 67801 Blansko |
|