VLASTIMIL FREIBERK
|
Neaktivní
od 01.01.2020
|
jednatel |
29.01.2019 |
Adresa: |
53002, 25486373, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 2737 |
|
Vlastimil Freiberk
|
Neaktivní
od 01.01.2020
|
jednatel |
29.01.2019 |
Adresa: |
53002, 25486373, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 2737, nábřeží Závodu míru 2737, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. VÁCLAV BURIAN
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
04.07.2017 |
Adresa: |
53002, 7709102, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jindřišská, 2037 |
|
Ing. VÁCLAV BURIAN
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
04.07.2017 |
Adresa: |
53002, 7709102, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jindřišská, 2037, Jindřišská 2037, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
TOMÁŠ MORCH
|
Neaktivní
od 01.01.2020
|
jednatel |
29.03.2017 |
Adresa: |
53304, 7546386, Pardubice, Sezemice, Kladina, 40 |
|
TOMÁŠ MORCH
|
Neaktivní
od 01.01.2020
|
jednatel |
29.03.2017 |
Adresa: |
53304, 7546386, Pardubice, Sezemice, Kladina, 40, Kladina 40, 53304 Sezemice |
|
TOMÁŠ MORCH
|
Neaktivní
od 29.03.2017
|
jednatel |
23.02.2017 |
Adresa: |
53009, 7793936, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Ohrazenická, 172 |
|
TOMÁŠ MORCH
|
Neaktivní
od 29.03.2017
|
jednatel |
23.02.2017 |
Adresa: |
53009, 7793936, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Ohrazenická, 172, Ohrazenická 172, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
RADEK LEKNER
|
Neaktivní
od 04.07.2017
|
jednatel |
26.08.2013 |
Adresa: |
40722, 158470, Benešov nad Ploučnicí, Benešov nad Ploučnicí, Vilová, 563 |
|
RADEK LEKNER
|
Neaktivní
od 04.07.2017
|
jednatel |
26.08.2013 |
Adresa: |
40722, 158470, Děčín, Benešov nad Ploučnicí, Benešov nad Ploučnicí, Vilová, 563, Vilová 563, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
|