KRISTINA SAVKOVA
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
28.12.2022 |
Adresa: |
36001, 20737971, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Sadová, 959, 36 |
|
KRISTINA SAVKOVA
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
28.12.2022 |
Adresa: |
36001, 20737971, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Sadová, 959, 36, Sadová 959/36, 36001 Karlovy Vary |
|
Bronislava Hánělová s.r.o.
04395921 |
Neaktivní
od 28.12.2022
|
předseda společenství vlastníků |
26.05.2022 |
Adresa: |
36001, 20740000, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Varšavská, 1168, 13 |
|
Bronislava Hánělová s.r.o.
04395921 |
Neaktivní
od 28.12.2022
|
předseda společenství vlastníků |
26.05.2022 |
Adresa: |
36001, 20740000, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Varšavská, 1168, 13, Varšavská 1168/13, 36001 Karlovy Vary |
|
KRISTINA SAVKOVA
|
Neaktivní
od 26.05.2022
|
předseda společenství vlastníků |
28.11.2019 |
Adresa: |
90429, Norimberg, Nützelstraße 9 |
|
KRISTINA SAVKOVA
|
Neaktivní
od 26.05.2022
|
předseda společenství vlastníků |
28.11.2019 |
Adresa: |
Norimberg, Nützelstraße 9, 90429, Nützelstraße 9, 90429 Norimberg, Německo |
|
ALEXANDER VYSOTSKIY
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
pověřený vlastník |
20.08.2013 |
Adresa: |
36001, 11983558, Sadov, Lesov, 67 |
|
ALEXANDER VYSOTSKIY
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
pověřený vlastník |
20.08.2013 |
Adresa: |
36001, 11983558, Karlovy Vary, Sadov, Lesov, 67, Lesov 67, 36001 Sadov |
|