ALEŠ KVAPIL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
28.04.2017 |
Adresa: |
53009, 25548824, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Nová, 546 |
|
ALEŠ KVAPIL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
28.04.2017 |
Adresa: |
53009, 25548824, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Nová, 546, Nová 546, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
TOMÁŠ KOLDA
|
Neaktivní
od 28.04.2017
|
člen představenstva |
15.04.2016 |
Adresa: |
53303, 40257312, Pardubice, Dašice, Dašice, Babín, 530 |
|
TOMÁŠ KOLDA
|
Neaktivní
od 28.04.2017
|
člen představenstva |
15.04.2016 |
Adresa: |
53303, 40257312, Pardubice, Dašice, Dašice, Babín, 530, Babín 530, 53303 Dašice |
|
TOMÁŠ KOLDA
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
člen představenstva |
18.07.2014 |
Adresa: |
53303, 13147358, Dašice, Dašice, Žižkova, 186 |
|
TOMÁŠ KOLDA
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
člen představenstva |
18.07.2014 |
Adresa: |
53303, 13147358, Pardubice, Dašice, Dašice, Žižkova, 186, Žižkova 186, 53303 Dašice |
|
Vlastimil Peer
|
Neaktivní
od 18.07.2014
|
člen představenstva |
19.08.2013 |
Adresa: |
50009, 23812087, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Čajkovského, 914, 54 |
|
Vlastimil Peer
|
Neaktivní
od 18.07.2014
|
člen představenstva |
19.08.2013 |
Adresa: |
50009, 23812087, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Čajkovského, 914, 54, Čajkovského 914/54, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|