DAVID VELVÉTHY
|
Aktivní
|
jednatel |
18.05.2018 |
Adresa: |
14900, 21840491, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Konstantinova, 1496, 44 |
|
DAVID VELVÉTHY
|
Aktivní
|
jednatel |
18.05.2018 |
Adresa: |
14900, 21840491, Praha, Chodov, Konstantinova, 1496, 44, Konstantinova 1496/44, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
DAVID VELVÉTHY
|
Neaktivní
od 18.05.2018
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
16000, 22183736, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 927, 17 |
|
DAVID VELVÉTHY
|
Neaktivní
od 18.05.2018
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
16000, 22183736, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 927, 17, Čs. armády 927/17, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
David Velvéthy
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
15.01.2015 |
Adresa: |
70030, 3276490, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2441, 46 |
|
David Velvéthy
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
15.01.2015 |
Adresa: |
70030, 3276490, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2441, 46, Volgogradská 2441/46, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
ROMAN DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 15.01.2015
|
jednatel |
03.09.2013 |
Adresa: |
78401, 20622503, Červenka, Červenka, Jižní, 113 |
|
ROMAN DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 15.01.2015
|
jednatel |
03.09.2013 |
Adresa: |
78401, 20622503, Olomouc, Červenka, Červenka, Jižní, 113, Jižní 113, 78401 Červenka |
|