DOMINIK ONDRŮŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.07.2019 |
Adresa: |
27401, 6035868, Kladno, Slaný, Slaný, Hlaváčkovo náměstí, 217, 3 |
|
DOMINIK ONDRŮŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.07.2019 |
Adresa: |
27401, 6035868, Kladno, Slaný, Slaný, Hlaváčkovo náměstí, 217, 3, Hlaváčkovo náměstí 217/3, 27401 Slaný |
|
STANISLAV CHVAPIL
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
jednatel |
19.06.2020 |
Adresa: |
27378, 1348540, Kladno, Řisuty, Řisuty, 56 |
|
STANISLAV CHVAPIL
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
jednatel |
19.06.2020 |
Adresa: |
27378, 1348540, Kladno, Řisuty, Řisuty, 56, č.p. 56, 27378 Řisuty |
|
DOMINIK ONDRŮŠEK
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
jednatel |
18.03.2019 |
Adresa: |
27401, 6035752, Kladno, Slaný, Slaný, Palackého, 201, 19 |
|
ADAM NOSÁL
|
Neaktivní
od 19.06.2020
|
jednatel |
18.03.2019 |
Adresa: |
27371, 6026681, Kladno, Zlonice, Zlonice, náměstí Pod Lipami, 24 |
|
DOMINIK ONDRŮŠEK
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
jednatel |
18.03.2019 |
Adresa: |
27401, 6035752, Kladno, Slaný, Slaný, Palackého, 201, 19, Palackého 201/19, 27401 Slaný |
|
ADAM NOSÁL
|
Neaktivní
od 19.06.2020
|
jednatel |
18.03.2019 |
Adresa: |
27371, 6026681, Kladno, Zlonice, Zlonice, náměstí Pod Lipami, 24, náměstí Pod Lipami 24, 27371 Zlonice |
|
MICHAL KRAJČÍROVIČ
|
Neaktivní
od 18.03.2019
|
jednatel |
03.09.2018 |
Adresa: |
11000, 21713413, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Štěpánská, 1677, 20 |
|
MICHAL KRAJČÍROVIČ
|
Neaktivní
od 18.03.2019
|
jednatel |
03.09.2018 |
Adresa: |
11000, 21713413, Praha, Nové Město, Štěpánská, 1677, 20, Štěpánská 1677/20, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|