Ing. PETR KABOUREK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.07.2022 |
Adresa: |
54931, 13139142, Náchod, Stárkov, Bystré, 105 |
|
Ing. PETR KABOUREK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.07.2022 |
Adresa: |
54931, 13139142, Náchod, Stárkov, Bystré, 105, Bystré 105, 54931 Stárkov |
|
GABRIELA PAVLASOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2022
|
jednatelka |
22.06.2022 |
Adresa: |
43401, 5090105, Most, Most, Most, Česká, 754, 67 |
|
GABRIELA PAVLASOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2022
|
jednatelka |
22.06.2022 |
Adresa: |
43401, 5090105, Most, Most, Most, Česká, 754, 67, Česká 754/67, 43401 Most |
|
GABRIELA KABOURKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
jednatelka |
07.08.2020 |
Adresa: |
43401, 5090105, Most, Most, Most, Česká, 754, 67 |
|
GABRIELA KABOURKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
jednatelka |
07.08.2020 |
Adresa: |
43401, 5090105, Most, Most, Most, Česká, 754, 67, Česká 754/67, 43401 Most |
|
GABRIELA KABOURKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2020
|
jednatelka |
26.09.2013 |
Adresa: |
44001, 19889615, Dobroměřice, Dobroměřice, Komenského, 321 |
|
GABRIELA KABOURKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2020
|
jednatelka |
26.09.2013 |
Adresa: |
44001, 19889615, Louny, Dobroměřice, Dobroměřice, Komenského, 321, Komenského 321, 44001 Dobroměřice |
|
DANIEL JANKŮ
|
Neaktivní
od 26.09.2013
|
jednatel |
26.08.2013 |
Adresa: |
11000, 21711470, Praha 1, Nové Město, Krakovská, 1363, 12 |
|
DANIEL JANKŮ
|
Neaktivní
od 26.09.2013
|
jednatel |
26.08.2013 |
Adresa: |
11000, 21711470, Praha, Nové Město, Krakovská, 1363, 12, Krakovská 1363/12, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|