JAROSLAV BEDNAŘÍK
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
jednatel |
29.08.2018 |
Adresa: |
69168, 27246531, Břeclav, Starovičky, Starovičky, 307 |
|
JAROSLAV BEDNAŘÍK
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
jednatel |
29.08.2018 |
Adresa: |
69168, 27246531, Břeclav, Starovičky, Starovičky, 307, č.p. 307, 69168 Starovičky |
|
MAREK HORNÍČEK
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
15000, 22019383, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Plzeňská, 187, 183 |
|
MAREK HORNÍČEK
|
Neaktivní
od 11.10.2022
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
15000, 22019383, Praha, Košíře, Plzeňská, 187, 183, Plzeňská 187/183, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
MAREK HORNÍČEK
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
26.08.2013 |
Adresa: |
15000, 22019383, Praha 5, Košíře, Plzeňská, 187, 183 |
|
JAROSLAV BEDNAŘÍK
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
jednatel |
26.08.2013 |
Adresa: |
63500, 19314850, Brno, Bystrc, Opálkova, 751, 3 |
|
MAREK HORNÍČEK
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
26.08.2013 |
Adresa: |
15000, 22019383, Praha, Košíře, Plzeňská, 187, 183, Plzeňská 187/183, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
JAROSLAV BEDNAŘÍK
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
jednatel |
26.08.2013 |
Adresa: |
63500, 19314850, Brno-město, Brno, Bystrc, Opálkova, 751, 3, Opálkova 751/3, Bystrc, 63500 Brno |
|