EVA DHAWAN
|
Aktivní
|
jednatel |
23.04.2024 |
Adresa: |
75114, 11072865, Přerov, Turovice, Turovice, 79, č.p. 79, 75114 Turovice |
|
OLGA CHABR GRILLOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.10.2020 |
Adresa: |
11000, 21709301, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Petrské náměstí, 1097, 7 |
|
ZBYNĚK KYSILKA
|
Neaktivní
od 23.04.2024
|
jednatel |
19.10.2023 |
Adresa: |
11000, 21713278, Praha, Nové Město, Opatovická, 1661, 2, Opatovická 1661/2, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
OLGA CHABR GRILLOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2023
|
Jednatel |
22.03.2023 |
Adresa: |
14700, 81674252, Praha, Braník, Nad lomem, 1853, 39a, Nad lomem 1853/39a, Braník, 14700 Praha 4 |
|
OLGA CHABR GRILLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.03.2023
|
Jednatel |
02.10.2020 |
Adresa: |
11000, 21709301, Praha, Nové Město, Petrské náměstí, 1097, 7, Petrské náměstí 1097/7, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
OLGA CHABR GRILLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2020
|
Jednatel |
16.09.2020 |
Adresa: |
11000, 21711232, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Opletalova, 1323, 15 |
|
OLGA CHABR GRILLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2020
|
Jednatel |
16.09.2020 |
Adresa: |
11000, 21711232, Praha, Nové Město, Opletalova, 1323, 15, Opletalova 1323/15, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. ŠTĚPÁN ONDRUS
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
jednatel společnosti |
05.06.2019 |
Adresa: |
25225, 26294681, Praha-západ, Zbuzany, Zbuzany, U Menhiru V, 261 |
|
Ing. ŠTĚPÁN ONDRUS
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
jednatel společnosti |
05.06.2019 |
Adresa: |
25225, 26294681, Praha-západ, Zbuzany, Zbuzany, U Menhiru V, 261, U Menhiru V 261, 25225 Zbuzany |
|
OLGA GRILLOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
Jednatel |
05.11.2018 |
Adresa: |
11000, 21711232, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Opletalova, 1323, 15 |
|
Olga Grillová
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
Jednatel |
05.11.2018 |
Adresa: |
11000, 21711232, Praha, Nové Město, Opletalova, 1323, 15, Opletalova 1323/15, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ivana Tykač
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
jednatel |
05.09.2013 |
Adresa: |
7500, Sant Moritz, via Mezdi 15 |
|
Ivana Tykač
|
Neaktivní
od 05.11.2018
|
jednatel |
05.09.2013 |
Adresa: |
7500, Sant Moritz, via Mezdi 35 |
|
Ivana Tykač
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
jednatel |
05.09.2013 |
Adresa: |
Sant Moritz, via Mezdi 15, 7500, via Mezdi 15, 7500 Sant Moritz, Švýcarsko |
|
Ivana Tykač
|
Neaktivní
od 05.11.2018
|
jednatel |
05.09.2013 |
Adresa: |
Sant Moritz, via Mezdi 35, 7500, via Mezdi 35, 7500 Sant Moritz, Švýcarsko |
|