BORBALA SHUHAR
|
Aktivní
|
jednatel |
17.12.2021 |
Adresa: |
89611, Mukacheve, Zakarpatska oblast, Nova 8 |
|
BORBALA SHUHAR
|
Aktivní
|
jednatel |
17.12.2021 |
Adresa: |
Mukacheve, Zakarpatska oblast, Nova 8, 89611, Nova 8, 89611 Mukacheve, Zakarpatska oblast, Ukrajina |
|
PETRA RŮŽIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.12.2021
|
jednatel |
06.10.2015 |
Adresa: |
60200, 19095082, Brno, Brno-město, Solniční, 145, 8 |
|
Petra Růžičková
|
Neaktivní
od 17.12.2021
|
jednatel |
06.10.2015 |
Adresa: |
60200, 19095082, Brno-město, Brno, Brno-město, Solniční, 145, 8, Solniční 145/8, Brno-město, 60200 Brno |
|
PETRA RŮŽIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.10.2015
|
jednatel |
27.01.2015 |
Adresa: |
60200, 19095082, Brno, Brno-město, Solniční, 145, 8 |
|
Petra Růžičková
|
Neaktivní
od 06.10.2015
|
jednatel |
27.01.2015 |
Adresa: |
60200, 19095082, Brno-město, Brno, Brno-město, Solniční, 145, 8, Solniční 145/8, Brno-město, 60200 Brno |
|
ZDENĚK TOMAN
|
Neaktivní
od 06.10.2015
|
jednatel |
04.09.2014 |
Adresa: |
69125, 10181741, Vranovice, Vranovice, Náves, 470 |
|
ZDENĚK TOMAN
|
Neaktivní
od 06.10.2015
|
jednatel |
04.09.2014 |
Adresa: |
69125, 10181741, Brno-venkov, Vranovice, Vranovice, Náves, 470, Náves 470, 69125 Vranovice |
|
SANDRA PETKOVIČOVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2014
|
jednatel |
18.03.2014 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
SANDRA PETKOVIČOVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2014
|
jednatel |
18.03.2014 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Daniel Janda
|
Neaktivní
od 18.03.2014
|
jednatel |
03.09.2013 |
Adresa: |
63800, 19259255, Brno, Lesná, Fillova, 105, 8 |
|
Daniel Janda
|
Neaktivní
od 18.03.2014
|
jednatel |
03.09.2013 |
Adresa: |
63800, 19259255, Brno-město, Brno, Lesná, Fillova, 105, 8, Fillova 105/8, Lesná, 63800 Brno |
|