Ing. DAVID ČADÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2024 |
Adresa: |
66401, 24170666, Brno-venkov, Řícmanice, Řícmanice, Havlíčkova, 13, Havlíčkova 13, 66401 Řícmanice |
|
CHRISTOPH HERMS
|
Aktivní
|
jednatel |
02.06.2022 |
Adresa: |
38159, Vechelde, Konrad-Adenauer-Ring 38B |
|
CHRISTOPH HERMS
|
Neaktivní
od 16.03.2024
|
jednatel |
02.06.2022 |
Adresa: |
Vechelde, Konrad-Adenauer-Ring 38B, 38159, Konrad-Adenauer-Ring 38B, 38159 Vechelde, Německo |
|
Ing. PETR KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 02.06.2022
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
63900, 42459958, Brno-město, Brno, Štýřice, Vídeňská, 1010, 22 |
|
Ing. PETR KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 02.06.2022
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
63900, 42459958, Brno-město, Brno, Štýřice, Vídeňská, 1010, 22, Vídeňská 1010/22, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. PETR KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 15.11.2019
|
jednatel |
01.11.2017 |
Adresa: |
64100, 40637972, Brno-město, Brno, Žebětín, Pod kopcem, 977, 1d |
|
Ing. PETR KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 15.11.2019
|
jednatel |
01.11.2017 |
Adresa: |
64100, 40637972, Brno-město, Brno, Žebětín, Pod kopcem, 977, 1d, Pod kopcem 977/1d, Žebětín, 64100 Brno |
|
Ing. PETR KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
jednatel |
20.02.2017 |
Adresa: |
64100, 40637972, Brno-Žebětín, Žebětín, Pod kopcem, 977, 1d |
|
Ing. PETR KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 01.11.2017
|
jednatel |
20.02.2017 |
Adresa: |
64100, 40637972, Brno-město, Brno, Žebětín, Pod kopcem, 977, 1d, Pod kopcem 977/1d, Žebětín, 64100 Brno |
|
THOMAS GÜNTER SPECHT
|
Neaktivní
od 07.04.2016
|
jednatel |
10.04.2015 |
Adresa: |
3286, Muntelier, Dorfmatt 46 |
|
THOMAS GÜNTER SPECHT
|
Neaktivní
od 07.04.2016
|
jednatel |
10.04.2015 |
Adresa: |
Muntelier, Dorfmatt 46, 3286, Dorfmatt 46, 3286 Muntelier, Švýcarsko |
|
RAYMOND KERRISON
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
17.01.2014 |
Adresa: |
2000, Neuchâtel, Rue Emerde - Vattel 38 |
|
MATHIEU SIMONIN
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
17.01.2014 |
Adresa: |
2603, Péry, Ri re Ville 10 |
|
PETR KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 20.02.2017
|
jednatel |
17.01.2014 |
Adresa: |
64100, 40637972, Brno-Žebětín, Žebětín, Pod kopcem, 977, 1d |
|
RAYMOND KERRISON
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
17.01.2014 |
Adresa: |
Neuchâtel, Rue Emerde - Vattel 38, 2000, Rue Emerde - Vattel 38, 2000 Neuchâtel, Švýcarsko |
|
MATHIEU SIMONIN
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
17.01.2014 |
Adresa: |
Péry, Rière Ville 10, 2603, Rière Ville 10, 2603 Péry, Švýcarsko |
|
PETR KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 20.02.2017
|
jednatel |
17.01.2014 |
Adresa: |
64100, 40637972, Brno-město, Brno, Žebětín, Pod kopcem, 977, 1d, Pod kopcem 977/1d, Žebětín, 64100 Brno |
|
FRANCOIS BOURGEUAX
|
Neaktivní
od 03.09.2013
|
jednatel |
03.09.2013 |
Adresa: |
74130, Mont-Saxonnex, Route de Chamoule 331 |
|
STÉPHANE ROGAZY
|
Neaktivní
od 17.01.2014
|
jednatel |
03.09.2013 |
Adresa: |
2562, Port, 76 Hauptstrasse |
|
FRANCOIS BOURGEAUX
|
Neaktivní
od 10.04.2015
|
jednatel |
03.09.2013 |
Adresa: |
74130, Mont-Saxonnex, Route de Chamoule 331 |
|
FRANCOIS BOURGEUAX
|
Neaktivní
od 03.09.2013
|
jednatel |
03.09.2013 |
Adresa: |
Mont-Saxonnex, Route de Chamoule 331, 74130, Route de Chamoule 331, 74130 Mont-Saxonnex, Francie |
|
STÉPHANE ROGAZY
|
Neaktivní
od 17.01.2014
|
jednatel |
03.09.2013 |
Adresa: |
Port, 76 Hauptstrasse, 2562, 76 Hauptstrasse, 2562 Port, Švýcarsko |
|
FRANCOIS BOURGEAUX
|
Neaktivní
od 10.04.2015
|
jednatel |
03.09.2013 |
Adresa: |
Mont-Saxonnex, Route de Chamoule 331, 74130, Route de Chamoule 331, 74130 Mont-Saxonnex, Francie |
|