YISHAY FURMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
18.04.2024 |
Adresa: |
17000, 85579076, Praha, Holešovice, V přístavu, 1639, 24, V přístavu 1639/24, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JITKA SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.12.2023 |
Adresa: |
10000, 22615105, Praha, Strašnice, Tehovská, 1313, 56, Tehovská 1313/56, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
SHLOMI HAKIM
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2020 |
Adresa: |
1074EB, Amsterdam, Ceintuurbaan 424-3 |
|
SHLOMI HAKIM
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2020 |
Adresa: |
Amsterdam, Ceintuurbaan 424-3, 1074EB, Ceintuurbaan 424-3, 1074EB Amsterdam, Nizozemsko |
|
YISHAY FURMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
18.11.2020 |
Adresa: |
25262, 80445233, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Velvarská, 1101 |
|
DORON BASHAN
|
Aktivní
|
jednatel |
08.01.2014 |
Adresa: |
16400, 22228179, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, Průhonská, 277 |
|
YISHAY FURMAN
|
Neaktivní
od 18.04.2024
|
jednatel |
18.11.2020 |
Adresa: |
25262, 80445233, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Velvarská, 1101, Velvarská 1101, 25262 Horoměřice |
|
SHLOMI HAKIM
|
Neaktivní
od 20.11.2020
|
jednatel |
16.09.2020 |
Adresa: |
Amsterdam, Ceintuurbaan 424-3, 1074 EB |
|
SHLOMI HAKIM
|
Neaktivní
od 20.11.2020
|
jednatel |
16.09.2020 |
Adresa: |
Amsterdam, Ceintuurbaan 424-3, 1074 EB, Ceintuurbaan 424-3, 1074 EB, Amsterdam, Nizozemsko |
|
YISHAY FURMAN
|
Neaktivní
od 18.11.2020
|
jednatel |
11.04.2017 |
Adresa: |
25262, 25460536, Praha-západ, Statenice, Černý Vůl, Ke Kříži, 264 |
|
YISHAY FURMAN
|
Neaktivní
od 18.11.2020
|
jednatel |
11.04.2017 |
Adresa: |
25262, 25460536, Praha-západ, Statenice, Černý Vůl, Ke Kříži, 264, Ke Kříži 264, Černý Vůl, 25262 Statenice |
|
ALON LEVY
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
1181MP, Amstelveen, De Pauwentui 1 |
|
ALON LEVY
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
Amstelveen, De Pauwentui 1, 1181MP, De Pauwentui 1, 1181MP Amstelveen, Nizozemsko |
|
GUY DVORIN
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
jednatel |
19.05.2014 |
Adresa: |
69936, Tel Aviv, 23 Ehud Street |
|
GUY DVORIN
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
jednatel |
19.05.2014 |
Adresa: |
Tel Aviv, 23 Ehud Street, 69936, 23 Ehud Street, 69936 Tel Aviv, Izrael |
|
DORON BASHAN
|
Neaktivní
od 16.12.2023
|
jednatel |
08.01.2014 |
Adresa: |
16400, 22228179, Praha, Nebušice, Průhonská, 277, Průhonská 277, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
MOJMÍR JEŽEK
|
Neaktivní
od 08.01.2014
|
jednatel |
09.09.2013 |
Adresa: |
10300, 22580212, Praha 10, Kolovraty, V Tehovičkách, 211, 1 |
|
MOJMÍR JEŽEK
|
Neaktivní
od 08.01.2014
|
jednatel |
09.09.2013 |
Adresa: |
10300, 22580212, Praha, Kolovraty, V Tehovičkách, 211, 1, V Tehovičkách 211/1, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
|