JOSEF PECH
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.06.2014 |
Adresa: |
74101, 8398160, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 1763, 33 |
|
JOSEF PECH
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.06.2014 |
Adresa: |
74101, 8398160, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 1763, 33, Dvořákova 1763/33, 74101 Nový Jičín |
|
Mgr. LADA ČERVENKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
jednatel |
01.09.2022 |
Adresa: |
73542, 14251680, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Dlouhá, 564, 1 |
|
JAROSLAV ČERVENKA
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
jednatel |
01.09.2022 |
Adresa: |
73542, 14251680, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Dlouhá, 564, 1 |
|
JAROSLAV ČERVENKA
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
jednatel |
01.09.2022 |
Adresa: |
73542, 14251680, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Dlouhá, 564, 1, Dlouhá 564/1, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Mgr. LADA ČERVENKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
jednatel |
01.09.2022 |
Adresa: |
73542, 14251680, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Dlouhá, 564, 1, Dlouhá 564/1, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
LADA ČERVENKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2018
|
Jednatel |
09.06.2014 |
Adresa: |
73601, 24898295, Havířov, Město, Fibichova, 228, 23 |
|
LADA ČERVENKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2018
|
Jednatel |
09.06.2014 |
Adresa: |
73601, 24898295, Karviná, Havířov, Město, Fibichova, 228, 23, Fibichova 228/23, Město, 73601 Havířov |
|
LADA ČERVENKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2014
|
jednatel |
25.10.2013 |
Adresa: |
73601, 24898295, Havířov, Město, Fibichova, 228, 23 |
|
LADA ČERVENKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2014
|
jednatel |
25.10.2013 |
Adresa: |
73601, 24898295, Karviná, Havířov, Město, Fibichova, 228, 23, Fibichova 228/23, Město, 73601 Havířov |
|
JOSEF PECH
|
Neaktivní
od 09.06.2014
|
jednatel |
12.09.2013 |
Adresa: |
74101, 8398160, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 1763, 33 |
|
JOSEF PECH
|
Neaktivní
od 09.06.2014
|
jednatel |
12.09.2013 |
Adresa: |
74101, 8398160, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 1763, 33, Dvořákova 1763/33, 74101 Nový Jičín |
|