DAVID ŠIMONÍK
|
Neaktivní
od 06.02.2019
|
jednatel |
21.06.2018 |
Adresa: |
11000, 21721106, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Jilská, 527, 2 |
|
DAVID ŠIMONÍK
|
Neaktivní
od 06.02.2019
|
jednatel |
21.06.2018 |
Adresa: |
11000, 21721106, Praha, Staré Město, Jilská, 527, 2, Jilská 527/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PETR BENEŠ
|
Neaktivní
od 03.08.2020
|
jednatel |
30.05.2018 |
Adresa: |
17000, 22309632, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U letenského sadu, 1304, 18 |
|
ALEH DROHAL
|
Neaktivní
od 03.08.2020
|
jednatel |
30.05.2018 |
Adresa: |
15200, 42675511, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Devonská, 1223, 5 |
|
PETR BENEŠ
|
Neaktivní
od 03.08.2020
|
jednatel |
30.05.2018 |
Adresa: |
17000, 22309632, Praha, Holešovice, U letenského sadu, 1304, 18, U letenského sadu 1304/18, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
ALEH DROHAL
|
Neaktivní
od 03.08.2020
|
jednatel |
30.05.2018 |
Adresa: |
15200, 42675511, Praha, Hlubočepy, Devonská, 1223, 5, Devonská 1223/5, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
DAVID ŠIMONÍK
|
Neaktivní
od 21.06.2018
|
jednatel |
03.01.2014 |
Adresa: |
18400, 22700463, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Chabry, Ulčova, 740, 2a |
|
DAVID ŠIMONÍK
|
Neaktivní
od 21.06.2018
|
jednatel |
03.01.2014 |
Adresa: |
18400, 22700463, Praha, Dolní Chabry, Ulčova, 740, 2a, Ulčova 740/2a, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
KATEŘINA VETEŠNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
jednatelka |
17.09.2013 |
Adresa: |
28802, 1227050, Nymburk, Nymburk, V Zahrádkách, 1556, 3 |
|
KATEŘINA VETEŠNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
jednatelka |
17.09.2013 |
Adresa: |
28802, 1227050, Nymburk, Nymburk, Nymburk, V Zahrádkách, 1556, 3, V Zahrádkách 1556/3, 28802 Nymburk |
|