RADOVAN TATER
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.08.2022 |
Adresa: |
13000, 21795738, Praha, Žižkov, Květinková, 2576, 17 |
|
JUDr. MICHALA MATOCHOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
27.08.2022 |
Adresa: |
25001, 82259291, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Fakultní, 2654 |
|
Mgr. PAVEL HYŠKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.08.2022 |
Adresa: |
13000, 42028841, Praha, Žižkov, U staré cihelny, 2879, 5 |
|
RADOVAN TATER
|
Aktivní
|
předseda výboru |
27.08.2022 |
Adresa: |
13000, 21795738, Praha, Žižkov, Květinková, 2576, 17, Květinková 2576/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. MICHALA MATOCHOVÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně výboru |
27.08.2022 |
Adresa: |
25001, 82259291, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Fakultní, 2654, Fakultní 2654, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Mgr. PAVEL HYŠKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
27.08.2022 |
Adresa: |
13000, 42028841, Praha, Žižkov, U staré cihelny, 2879, 5, U staré cihelny 2879/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. MICHALA MATOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2022
|
Místopředsedkyně výboru |
19.03.2022 |
Adresa: |
25001, 82259291, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Fakultní, 2654 |
|
JUDr. MICHALA MATOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2022
|
Místopředsedkyně výboru |
19.03.2022 |
Adresa: |
25001, 82259291, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Fakultní, 2654, Fakultní 2654, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
JUDr. MICHALA MATOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 19.03.2022
|
Místopředsedkyně výboru |
03.09.2019 |
Adresa: |
13000, 42028841, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, U staré cihelny, 2879, 5 |
|
RADOVAN TATER
|
Neaktivní
od 27.08.2022
|
předseda výboru |
03.09.2019 |
Adresa: |
13000, 21795738, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Květinková, 2576, 17 |
|
Mgr. PAVEL HYŠKA
|
Neaktivní
od 27.08.2022
|
člen výboru |
03.09.2019 |
Adresa: |
13000, 42028841, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, U staré cihelny, 2879, 5 |
|
JUDr. MICHALA MATOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 19.03.2022
|
Místopředsedkyně výboru |
03.09.2019 |
Adresa: |
13000, 42028841, Praha, Žižkov, U staré cihelny, 2879, 5, U staré cihelny 2879/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. PAVEL HYŠKA
|
Neaktivní
od 27.08.2022
|
člen výboru |
03.09.2019 |
Adresa: |
13000, 42028841, Praha, Žižkov, U staré cihelny, 2879, 5, U staré cihelny 2879/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
RADOVAN TATER
|
Neaktivní
od 27.08.2022
|
předseda výboru |
03.09.2019 |
Adresa: |
13000, 21795738, Praha, Žižkov, Květinková, 2576, 17, Květinková 2576/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. MICHALA MATOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2019
|
Člen výboru |
08.12.2018 |
Adresa: |
13000, 42028841, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, U staré cihelny, 2879, 5 |
|
Mgr. MICHALA MATOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2019
|
Člen výboru |
08.12.2018 |
Adresa: |
13000, 42028841, Praha, Žižkov, U staré cihelny, 2879, 5, U staré cihelny 2879/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. MICHALA ŠMAHELOVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2018
|
Člen výboru |
02.08.2016 |
Adresa: |
13000, 42028841, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, U staré cihelny, 2879, 5 |
|
JUDr. JAKUB MATOCHA
|
Neaktivní
od 03.09.2019
|
Místopředseda výboru |
02.08.2016 |
Adresa: |
13000, 42028841, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, U staré cihelny, 2879, 5 |
|
RADOVAN TATER
|
Neaktivní
od 03.09.2019
|
Předseda výboru |
02.08.2016 |
Adresa: |
13000, 21795738, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Květinková, 2576, 17 |
|
Mgr. MICHALA ŠMAHELOVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2018
|
Člen výboru |
02.08.2016 |
Adresa: |
13000, 42028841, Praha, Žižkov, U staré cihelny, 2879, 5, U staré cihelny 2879/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
RADOVAN TATER
|
Neaktivní
od 03.09.2019
|
Předseda výboru |
02.08.2016 |
Adresa: |
13000, 21795738, Praha, Žižkov, Květinková, 2576, 17, Květinková 2576/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. JAKUB MATOCHA
|
Neaktivní
od 03.09.2019
|
Místopředseda výboru |
02.08.2016 |
Adresa: |
13000, 42028841, Praha, Žižkov, U staré cihelny, 2879, 5, U staré cihelny 2879/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PAVEL SALÁK
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
člen výboru |
04.11.2014 |
Adresa: |
13000, 42028841, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, U staré cihelny, 2879, 5 |
|
PAVEL SALÁK
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
člen výboru |
04.11.2014 |
Adresa: |
13000, 42028841, Praha, Žižkov, U staré cihelny, 2879, 5, U staré cihelny 2879/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ZDENĚK ODVÁRKA
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
místopředseda výboru |
31.10.2013 |
Adresa: |
53825, 25350820, Nasavrky, Nasavrky, Větrná, 321 |
|
ZDENĚK ODVÁRKA
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
místopředseda výboru |
31.10.2013 |
Adresa: |
53825, 25350820, Chrudim, Nasavrky, Nasavrky, Větrná, 321, Větrná 321, 53825 Nasavrky |
|
ZDENĚK ODVÁRKA
|
Neaktivní
od 31.10.2013
|
místopředseda výboru |
22.10.2013 |
Adresa: |
53825, 25350820, Nasavrky, Větrná |
|
PETR ŠIMŮNEK
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
člen výboru |
22.10.2013 |
Adresa: |
39165, 17375703, Bechyně, Bechyně, Na Libuši, 615 |
|
JAROSLAV BARVÍŘ
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
předseda výboru |
22.10.2013 |
Adresa: |
19016, 27348938, Hlavní město Praha, Praha, Koloděje, Nad mokřinou, 418, 8 |
|
ZDENĚK ODVÁRKA
|
Neaktivní
od 31.10.2013
|
místopředseda výboru |
22.10.2013 |
Adresa: |
53825, 25350820, Chrudim, Nasavrky, Nasavrky, Větrná, 321, Větrná 321, 53825 Nasavrky |
|
PETR ŠIMŮNEK
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
člen výboru |
22.10.2013 |
Adresa: |
39165, 17375703, Tábor, Bechyně, Bechyně, Na Libuši, 615, Na Libuši 615, 39165 Bechyně |
|
JAROSLAV BARVÍŘ
|
Neaktivní
od 02.08.2016
|
předseda výboru |
22.10.2013 |
Adresa: |
19016, 27348938, Praha, Koloděje, Nad mokřinou, 418, 8, Nad mokřinou 418/8, Koloděje, 19016 Praha 9 |
|