ONDŘEJ MAHSLON
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
10.05.2024 |
Adresa: |
75124, 11212276, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, Pod Skalkou, 77, 19, Pod Skalkou 77/19, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov |
|
Ing. LADISLAV BLÁHA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
10.05.2024 |
Adresa: |
74235, 8468923, Nový Jičín, Odry, Odry, Pohořská, 478, 12, Pohořská 478/12, 74235 Odry |
|
JIŘÍ LÝSEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
10.05.2024 |
Adresa: |
75002, 11222581, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Svépomoc II, 623, 5, Svépomoc II 623/5, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
ONDŘEJ MAHSLON
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.01.2019 |
Adresa: |
75124, 11212276, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, Pod Skalkou, 77, 19 |
|
LADISLAV BLÁHA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.01.2019 |
Adresa: |
74235, 8468923, Nový Jičín, Odry, Odry, Pohořská, 478, 12 |
|
MARIÁN KALIVODA
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.01.2019 |
Adresa: |
75002, 11227982, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Palackého, 1446, 30 |
|
ONDŘEJ MAHSLON
|
Neaktivní
od 10.05.2024
|
předseda výboru |
19.01.2019 |
Adresa: |
75124, 11212276, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, Pod Skalkou, 77, 19, Pod Skalkou 77/19, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov |
|
LADISLAV BLÁHA
|
Neaktivní
od 10.05.2024
|
místopředseda výboru |
19.01.2019 |
Adresa: |
74235, 8468923, Nový Jičín, Odry, Odry, Pohořská, 478, 12, Pohořská 478/12, 74235 Odry |
|
MARIÁN KALIVODA
|
Neaktivní
od 10.05.2024
|
člen výboru |
19.01.2019 |
Adresa: |
75002, 11227982, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Palackého, 1446, 30, Palackého 1446/30, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
ONDŘEJ MAHSLON
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
člen výboru |
16.07.2015 |
Adresa: |
75124, 11212276, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, Pod Skalkou, 77, 19 |
|
ONDŘEJ MAHSLON
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
člen výboru |
16.07.2015 |
Adresa: |
75124, 11212276, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, Pod Skalkou, 77, 19, Pod Skalkou 77/19, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov |
|
ONDŘEJ MAHSLON
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
člen výboru |
19.09.2013 |
Adresa: |
75124, 11212276, Přerov, Přerov II-Předmostí, Pod Skalkou, 77, 19 |
|
RADEK STEINBACH
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
předseda výboru |
19.09.2013 |
Adresa: |
58805, 13757563, Mirošov, Mirošov, 33 |
|
LADISLAV BLÁHA
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
místopředseda výboru |
19.09.2013 |
Adresa: |
74235, 8468923, Odry, Odry, Pohořská, 478, 12 |
|
ONDŘEJ MAHSLON
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
člen výboru |
19.09.2013 |
Adresa: |
75124, 11212276, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, Pod Skalkou, 77, 19, Pod Skalkou 77/19, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov |
|
RADEK STEINBACH
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
předseda výboru |
19.09.2013 |
Adresa: |
58805, 13757563, Jihlava, Mirošov, Mirošov, 33, č.p. 33, 58805 Mirošov |
|
LADISLAV BLÁHA
|
Neaktivní
od 19.01.2019
|
místopředseda výboru |
19.09.2013 |
Adresa: |
74235, 8468923, Nový Jičín, Odry, Odry, Pohořská, 478, 12, Pohořská 478/12, 74235 Odry |
|