LUCIE ŠAREŠOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.05.2018 |
Adresa: |
39701, 5515912, Písek, Písek, Hradiště, Družstevní, 252 |
|
Lucie Šarešová
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.05.2018 |
Adresa: |
39701, 5515912, Písek, Písek, Hradiště, Družstevní, 252, Družstevní 252, Hradiště, 39701 Písek |
|
VOJTĚCH DOLEJŠÍ
|
Neaktivní
od 11.05.2018
|
člen představenstva |
28.06.2016 |
Adresa: |
25722, 14288796, Benešov, Lštění, Lštění, Grégrova, 29 |
|
VOJTĚCH DOLEJŠÍ
|
Neaktivní
od 11.05.2018
|
člen představenstva |
28.06.2016 |
Adresa: |
25722, 14288796, Benešov, Lštění, Lštění, Grégrova, 29, Grégrova 29, 25722 Lštění |
|
STANISLAV ŠAREŠ
|
Neaktivní
od 28.06.2016
|
člen představenstva |
11.03.2015 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
STANISLAV ŠAREŠ
|
Neaktivní
od 28.06.2016
|
člen představenstva |
11.03.2015 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
STANISLAV ŠAREŠ
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
člen představenstva |
27.05.2014 |
Adresa: |
39701, 5521980, Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí, 114, 3 |
|
STANISLAV ŠAREŠ
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
člen představenstva |
27.05.2014 |
Adresa: |
39701, 5521980, Písek, Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí, 114, 3, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek |
|
JIŘÍ PEK
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
člen představenstva |
27.09.2013 |
Adresa: |
17000, 22293001, Praha 7, Bubeneč, Havanská, 142, 12 |
|
JIŘÍ PEK
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
člen představenstva |
27.09.2013 |
Adresa: |
17000, 22293001, Praha, Bubeneč, Havanská, 142, 12, Havanská 142/12, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|