VIKTOR KAPLAN
|
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2019 |
Adresa: |
14000, 21913978, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Ohradní, 1335, 5 |
|
VIKTOR KAPLAN
|
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2019 |
Adresa: |
14000, 21913978, Praha, Michle, Ohradní, 1335, 5, Ohradní 1335/5, Michle, 14000 Praha 4 |
|
DAVID PETŘÍK
|
Neaktivní
od 21.01.2019
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
19017, 26292807, Praha, Vinoř, U cukrovaru, 725, 32 |
|
MAREK MASSL
|
Neaktivní
od 30.01.2019
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b |
|
DAVID PETŘÍK
|
Neaktivní
od 21.01.2019
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
19017, 26292807, Praha, Vinoř, U cukrovaru, 725, 32, U cukrovaru 725/32, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
MAREK MASSL
|
Neaktivní
od 30.01.2019
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 |
|
DAVID PETŘÍK
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
20.01.2015 |
Adresa: |
19017, 26292807, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, U cukrovaru, 725, 32 |
|
MAREK MASSL
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
20.01.2015 |
Adresa: |
14000, 28350278, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b |
|
DAVID PETŘÍK
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
20.01.2015 |
Adresa: |
19017, 26292807, Praha, Vinoř, U cukrovaru, 725, 32, U cukrovaru 725/32, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
MAREK MASSL
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
20.01.2015 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 |
|
KAREL ŠEBESTA
|
Neaktivní
od 20.01.2015
|
jednatel |
01.10.2013 |
Adresa: |
25230, 28077334, Řevnice, Řevnice, U Vodojemu, 1154 |
|
KAREL ŠEBESTA
|
Neaktivní
od 20.01.2015
|
jednatel |
01.10.2013 |
Adresa: |
25230, 28077334, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, U Vodojemu, 1154, U Vodojemu 1154, 25230 Řevnice |
|