Ing. PETRA DERICHOVÁ
|
Aktivní
|
Pokladník výboru |
13.12.2022 |
Adresa: |
74757, 27251250, Opava, Slavkov, Slavkov, Bocianova, 510 |
|
MICHAELA KLEMENTOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
13.12.2022 |
Adresa: |
74757, 4372328, Opava, Slavkov, Slavkov, U Dráhy, 219 |
|
Ing. PETRA DERICHOVÁ
|
Aktivní
|
Pokladník výboru |
13.12.2022 |
Adresa: |
74757, 27251250, Opava, Slavkov, Slavkov, Bocianova, 510, Bocianova 510, 74757 Slavkov |
|
MICHAELA KLEMENTOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
13.12.2022 |
Adresa: |
74757, 4372328, Opava, Slavkov, Slavkov, U Dráhy, 219, U Dráhy 219, 74757 Slavkov |
|
Bc. MARTINA ŠENKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
21.12.2019 |
Adresa: |
74757, 4371445, Opava, Slavkov, Slavkov, Stará ulice, 131 |
|
Bc. MARTINA ŠENKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
21.12.2019 |
Adresa: |
74757, 4371445, Opava, Slavkov, Slavkov, Stará ulice, 131, Stará ulice 131, 74757 Slavkov |
|
GABRIELA ŠENKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
Předseda výboru |
21.12.2019 |
Adresa: |
74757, 4373090, Opava, Slavkov, Slavkov, Stará ulice, 296 |
|
GABRIELA ŠENKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
Předseda výboru |
21.12.2019 |
Adresa: |
74757, 4373090, Opava, Slavkov, Slavkov, Stará ulice, 296, Stará ulice 296, 74757 Slavkov |
|
GABRIELA ŠENKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2019
|
Člen výboru |
17.10.2018 |
Adresa: |
74757, 4373090, Opava, Slavkov, Slavkov, Stará ulice, 296 |
|
GABRIELA ŠENKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2019
|
Člen výboru |
17.10.2018 |
Adresa: |
74757, 4373090, Opava, Slavkov, Slavkov, Stará ulice, 296, Stará ulice 296, 74757 Slavkov |
|
MONIKA HANELOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
Pokladník výboru |
21.04.2018 |
Adresa: |
74757, 4371992, Opava, Slavkov, Slavkov, Družstevní, 186 |
|
RADKA SLAVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.10.2018
|
Člen výboru |
21.04.2018 |
Adresa: |
74757, 4372727, Opava, Slavkov, Slavkov, Na Lúčky, 259 |
|
HELENA RICHTEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2019
|
Předseda výboru |
21.04.2018 |
Adresa: |
74757, 4372964, Opava, Slavkov, Slavkov, Osvobození, 283 |
|
RADKA SLAVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.10.2018
|
Člen výboru |
21.04.2018 |
Adresa: |
74757, 4372727, Opava, Slavkov, Slavkov, Na Lúčky, 259, Na Lúčky 259, 74757 Slavkov |
|
HELENA RICHTEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2019
|
Předseda výboru |
21.04.2018 |
Adresa: |
74757, 4372964, Opava, Slavkov, Slavkov, Osvobození, 283, Osvobození 283, 74757 Slavkov |
|
MONIKA HANELOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
Pokladník výboru |
21.04.2018 |
Adresa: |
74757, 4371992, Opava, Slavkov, Slavkov, Družstevní, 186, Družstevní 186, 74757 Slavkov |
|