JAROSLAV VYŠŇOVSKÝ
|
Neaktivní
od 28.02.2018
|
předseda výboru |
22.03.2017 |
Adresa: |
33501, 7059809, Plzeň-jih, Žinkovy, Březí, 70 |
|
JAROSLAV VYŠŇOVSKÝ
|
Neaktivní
od 28.02.2018
|
předseda výboru |
22.03.2017 |
Adresa: |
33501, 7059809, Plzeň-jih, Žinkovy, Březí, 70, Březí 70, 33501 Žinkovy |
|
JAROSLAV VYŠŇOVSKÝ
|
Neaktivní
od 22.03.2017
|
předseda výboru |
08.04.2016 |
Adresa: |
33554, 7062613, Žinkovy, Žinkovy, 192 |
|
RADEK MILOTA
|
Neaktivní
od 28.02.2018
|
místopředseda výboru |
08.04.2016 |
Adresa: |
33501, 1022571, Jarov, Jarov, 59 |
|
PETRA PRŮCHOVÁ
|
Neaktivní
od 28.02.2018
|
člen výboru |
08.04.2016 |
Adresa: |
33554, 7062613, Žinkovy, Žinkovy, 192 |
|
JAROSLAV VYŠŇOVSKÝ
|
Neaktivní
od 22.03.2017
|
předseda výboru |
08.04.2016 |
Adresa: |
33554, 7062613, Plzeň-jih, Žinkovy, Žinkovy, 192, č.p. 192, 33554 Žinkovy |
|
RADEK MILOTA
|
Neaktivní
od 28.02.2018
|
místopředseda výboru |
08.04.2016 |
Adresa: |
33501, 1022571, Plzeň-jih, Jarov, Jarov, 59, č.p. 59, 33501 Jarov |
|
PETRA PRŮCHOVÁ
|
Neaktivní
od 28.02.2018
|
člen výboru |
08.04.2016 |
Adresa: |
33554, 7062613, Plzeň-jih, Žinkovy, Žinkovy, 192, č.p. 192, 33554 Žinkovy |
|
JAROSLAV VYŠŇOVSKÝ
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
předseda výboru |
26.10.2013 |
Adresa: |
33554, 7062613, Žinkovy, Žinkovy, 192 |
|
LENKA VELÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
místopřeseda výboru |
26.10.2013 |
Adresa: |
33554, 7062613, Žinkovy, Žinkovy, 192 |
|
PETRA PRŮCHOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
člen výboru |
26.10.2013 |
Adresa: |
33554, 7062613, Žinkovy, Žinkovy, 192 |
|
LENKA VELÍŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
místopřeseda výboru |
26.10.2013 |
Adresa: |
33554, 7062613, Plzeň-jih, Žinkovy, Žinkovy, 192, č.p. 192, 33554 Žinkovy |
|
PETRA PRŮCHOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
člen výboru |
26.10.2013 |
Adresa: |
33554, 7062613, Plzeň-jih, Žinkovy, Žinkovy, 192, č.p. 192, 33554 Žinkovy |
|
JAROSLAV VYŠŇOVSKÝ
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
předseda výboru |
26.10.2013 |
Adresa: |
33554, 7062613, Plzeň-jih, Žinkovy, Žinkovy, 192, č.p. 192, 33554 Žinkovy |
|