ALICE ŠÍMOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
18.05.2023 |
Adresa: |
73401, 24262340, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 607, 37, Kosmonautů 607/37, Ráj, 73401 Karviná |
|
PAVLÍNA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
18.05.2023 |
Adresa: |
73401, 24262382, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 609, 41, Kosmonautů 609/41, Ráj, 73401 Karviná |
|
JANA KÁŇOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.05.2023 |
Adresa: |
73401, 24262340, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 607, 37, Kosmonautů 607/37, Ráj, 73401 Karviná |
|
MAREK ŠŤASTNÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
18.11.2021 |
Adresa: |
73401, 24262323, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 606, 35 |
|
BYTservis - služby, spol. s r.o.
47670860 |
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
18.11.2021 |
Adresa: |
73401, 24262269, Karviná, Ráj, Prameny, 603, 24 |
|
ALICE ŠÍMOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
18.11.2021 |
Adresa: |
73401, 24262340, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 607, 37 |
|
PAVLÍNA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.11.2021 |
Adresa: |
73401, 24262382, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 609, 41 |
|
JIŘÍ CHMIELNIAK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.11.2021 |
Adresa: |
73401, 24262340, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 607, 37 |
|
BYTservis - služby, spol. s r.o.
47670860 |
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
18.11.2021 |
Adresa: |
73401, 24262269, Karviná, Karviná, Ráj, Prameny, 603, 24, Prameny 603/24, Ráj, 73401 Karviná |
|
JIŘÍ CHMIELNIAK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.11.2021 |
Adresa: |
73401, 24262340, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 607, 37, Kosmonautů 607/37, Ráj, 73401 Karviná |
|
MAREK ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 18.05.2023
|
předseda představenstva |
18.11.2021 |
Adresa: |
73401, 24262323, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 606, 35, Kosmonautů 606/35, Ráj, 73401 Karviná |
|
ALICE ŠÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2023
|
místopředseda představenstva |
18.11.2021 |
Adresa: |
73401, 24262340, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 607, 37, Kosmonautů 607/37, Ráj, 73401 Karviná |
|
PAVLÍNA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2023
|
člen představenstva |
18.11.2021 |
Adresa: |
73401, 24262382, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 609, 41, Kosmonautů 609/41, Ráj, 73401 Karviná |
|
MAREK ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 18.11.2021
|
předseda představenstva |
18.03.2021 |
Adresa: |
73401, 24262323, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 606, 35 |
|
ALICE ŠÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 18.11.2021
|
místopředseda představenstva |
18.03.2021 |
Adresa: |
73401, 24262340, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 607, 37 |
|
PAVLÍNA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.11.2021
|
člen představenstva |
18.03.2021 |
Adresa: |
73401, 24262382, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 609, 41 |
|
MAREK ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 18.11.2021
|
předseda představenstva |
18.03.2021 |
Adresa: |
73401, 24262323, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 606, 35, Kosmonautů 606/35, Ráj, 73401 Karviná |
|
ALICE ŠÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 18.11.2021
|
místopředseda představenstva |
18.03.2021 |
Adresa: |
73401, 24262340, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 607, 37, Kosmonautů 607/37, Ráj, 73401 Karviná |
|
PAVLÍNA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.11.2021
|
člen představenstva |
18.03.2021 |
Adresa: |
73401, 24262382, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 609, 41, Kosmonautů 609/41, Ráj, 73401 Karviná |
|
MAREK ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 18.03.2021
|
místopředseda představenstva |
29.10.2020 |
Adresa: |
73401, 24262323, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 606, 35 |
|
Bc. SIMONA MIECHOVÁ
|
Neaktivní
od 18.11.2021
|
člen představenstva |
29.10.2020 |
Adresa: |
73401, 24262340, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 607, 37 |
|
MAREK ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 18.03.2021
|
místopředseda představenstva |
29.10.2020 |
Adresa: |
73401, 24262323, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 606, 35, Kosmonautů 606/35, Ráj, 73401 Karviná |
|
Bc. SIMONA MIECHOVÁ
|
Neaktivní
od 18.11.2021
|
člen představenstva |
29.10.2020 |
Adresa: |
73401, 24262340, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 607, 37, Kosmonautů 607/37, Ráj, 73401 Karviná |
|
Bc. SIMONA MIECHOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2020
|
místopředseda představenstva |
24.09.2020 |
Adresa: |
73401, 24262340, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 607, 37 |
|
MAREK ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 29.10.2020
|
člen představenstva |
24.09.2020 |
Adresa: |
73401, 24262323, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 606, 35 |
|
Bc. SIMONA MIECHOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2020
|
místopředseda představenstva |
24.09.2020 |
Adresa: |
73401, 24262340, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 607, 37, Kosmonautů 607/37, Ráj, 73401 Karviná |
|
MAREK ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 29.10.2020
|
člen představenstva |
24.09.2020 |
Adresa: |
73401, 24262323, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 606, 35, Kosmonautů 606/35, Ráj, 73401 Karviná |
|
PETR KAPLAN
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
člen představenstva |
06.12.2017 |
Adresa: |
73401, 24263834, Karviná, Karviná, Ráj, Haškova, 743, 24 |
|
PETR KAPLAN
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
člen představenstva |
06.12.2017 |
Adresa: |
73401, 24263834, Karviná, Karviná, Ráj, Haškova, 743, 24, Haškova 743/24, Ráj, 73401 Karviná |
|
BYTservis - služby, spol. s r.o.
47670860 |
Neaktivní
od 18.11.2021
|
místopředseda představenstva |
22.06.2016 |
Adresa: |
73401, 24262269, Karviná, Ráj, Prameny, 603, 24 |
|
BYTservis - služby, spol. s r.o.
47670860 |
Neaktivní
od 18.11.2021
|
místopředseda představenstva |
22.06.2016 |
Adresa: |
73401, 24262269, Karviná, Karviná, Ráj, Prameny, 603, 24, Prameny 603/24, Ráj, 73401 Karviná |
|
BYTservis - služby, spol. s r.o.
47670860 |
Neaktivní
od 22.06.2016
|
místopředseda představenstva |
17.10.2013 |
Adresa: |
73401, 24262269, Karviná, Ráj, Prameny, 603/24 |
|
PETR KAPLAN
|
Neaktivní
od 06.12.2017
|
člen představenstva |
17.10.2013 |
Adresa: |
73401, 24262323, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 606, 35 |
|
IVANA NÁDUDVARIOVÁ
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
místopředseda představenstva |
17.10.2013 |
Adresa: |
73401, 24262366, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 608, 39 |
|
PAVLÍNA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2021
|
předseda představenstva |
17.10.2013 |
Adresa: |
73401, 24262382, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 609, 41 |
|
ALICE ŠÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2021
|
člen představenstva |
17.10.2013 |
Adresa: |
73401, 24262340, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 607, 37 |
|
BYTservis - služby, spol. s r.o.
47670860 |
Neaktivní
od 22.06.2016
|
místopředseda představenstva |
17.10.2013 |
Adresa: |
73401, 24262269, Karviná, Karviná, Ráj, Prameny, 603, 24, Prameny 603/24, Ráj, 73401 Karviná |
|
PETR KAPLAN
|
Neaktivní
od 06.12.2017
|
člen představenstva |
17.10.2013 |
Adresa: |
73401, 24262323, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 606, 35, Kosmonautů 606/35, Ráj, 73401 Karviná |
|
IVANA NÁDUDVARIOVÁ
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
místopředseda představenstva |
17.10.2013 |
Adresa: |
73401, 24262366, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 608, 39, Kosmonautů 608/39, Ráj, 73401 Karviná |
|
ALICE ŠÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2021
|
člen představenstva |
17.10.2013 |
Adresa: |
73401, 24262340, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 607, 37, Kosmonautů 607/37, Ráj, 73401 Karviná |
|
PAVLÍNA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2021
|
předseda představenstva |
17.10.2013 |
Adresa: |
73401, 24262382, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 609, 41, Kosmonautů 609/41, Ráj, 73401 Karviná |
|