Bc. MILAN REICHL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15 |
|
LIBUŠE HODINOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15 |
|
Bc. MILAN REICHL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15, Evaldova 1314/15, 78701 Šumperk |
|
LIBUŠE HODINOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15, Evaldova 1314/15, 78701 Šumperk |
|
Ing. MIROSLAV MARTINEC
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.04.2016 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15 |
|
Ing. Miroslav Martinec
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.04.2016 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15, Evaldova 1314/15, 78701 Šumperk |
|
Ing. PETR VERNER
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
předseda výboru |
18.05.2018 |
Adresa: |
78701, 14274779, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Revoluční, 1730, 59 |
|
Ing. PETR VERNER
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
předseda výboru |
18.05.2018 |
Adresa: |
78701, 14274779, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Revoluční, 1730, 59, Revoluční 1730/59, 78701 Šumperk |
|
Ing. PETR VERNER
|
Neaktivní
od 18.05.2018
|
předseda výboru |
18.04.2016 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15 |
|
JAN WALTER
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
člen výboru |
18.04.2016 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15 |
|
Ing. PETR VERNER
|
Neaktivní
od 18.05.2018
|
předseda výboru |
18.04.2016 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15, Evaldova 1314/15, 78701 Šumperk |
|
JAN WALTER
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
člen výboru |
18.04.2016 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15, Evaldova 1314/15, 78701 Šumperk |
|
PETR VERNER
|
Neaktivní
od 18.04.2016
|
předseda výboru |
21.10.2013 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15 |
|
MIROSLAV MARTINEC
|
Neaktivní
od 18.04.2016
|
místopředseda výboru |
21.10.2013 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15 |
|
JAN WALTER
|
Neaktivní
od 18.04.2016
|
člen výboru |
21.10.2013 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15 |
|
PETR VERNER
|
Neaktivní
od 18.04.2016
|
předseda výboru |
21.10.2013 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15, Evaldova 1314/15, 78701 Šumperk |
|
MIROSLAV MARTINEC
|
Neaktivní
od 18.04.2016
|
místopředseda výboru |
21.10.2013 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15, Evaldova 1314/15, 78701 Šumperk |
|
JAN WALTER
|
Neaktivní
od 18.04.2016
|
člen výboru |
21.10.2013 |
Adresa: |
78701, 14270617, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Evaldova, 1314, 15, Evaldova 1314/15, 78701 Šumperk |
|