DANIEL JANECH
|
Aktivní
|
jednatel |
21.07.2018 |
Adresa: |
41752, 14989832, Teplice, Hostomice, Hostomice, Čapkova, 257 |
|
DANIEL JANECH
|
Aktivní
|
jednatel |
21.07.2018 |
Adresa: |
41752, 14989832, Teplice, Hostomice, Hostomice, Čapkova, 257, Čapkova 257, 41752 Hostomice |
|
DANIEL PAVLŮ
|
Neaktivní
od 21.07.2018
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
17000, 22299041, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Heřmanova, 413, 3 |
|
DANIEL PAVLŮ
|
Neaktivní
od 21.07.2018
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
17000, 22299041, Praha, Holešovice, Heřmanova, 413, 3, Heřmanova 413/3, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
DANIEL PAVLŮ
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
04.04.2015 |
Adresa: |
17000, 22299041, Praha 7, Holešovice, Heřmanova, 413, 3 |
|
DANIEL PAVLŮ
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
04.04.2015 |
Adresa: |
17000, 22299041, Praha, Holešovice, Heřmanova, 413, 3, Heřmanova 413/3, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
PETR DEJ
|
Neaktivní
od 04.04.2015
|
jednatel |
25.10.2013 |
Adresa: |
71600, 26584603, Ostrava, Radvanice, U Stavisek, 1376, 78a |
|
PETR DEJ
|
Neaktivní
od 04.04.2015
|
jednatel |
25.10.2013 |
Adresa: |
71600, 26584603, Ostrava-město, Ostrava, Radvanice, U Stavisek, 1376, 78a, U Stavisek 1376/78a, Radvanice, 71600 Ostrava |
|