PAVEL DEMO
|
Aktivní
|
jednatel |
08.10.2021 |
Adresa: |
10100, 22662944, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Bulharská, 719, 31 |
|
PAVEL DEMO
|
Aktivní
|
jednatel |
08.10.2021 |
Adresa: |
10100, 22662944, Praha, Vršovice, Bulharská, 719, 31, Bulharská 719/31, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
PAVEL DEMO
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
jednatel |
22.04.2020 |
Adresa: |
19016, 22532412, Hlavní město Praha, Praha, Újezd nad Lesy, Žichlínská, 1672 |
|
PAVEL DEMO
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
jednatel |
22.04.2020 |
Adresa: |
19016, 22532412, Praha, Újezd nad Lesy, Žichlínská, 1672, Žichlínská 1672, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
PAVEL DEMO
|
Neaktivní
od 22.04.2020
|
jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
19014, 22472690, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Medinská, 491 |
|
PAVEL DEMO
|
Neaktivní
od 22.04.2020
|
jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
19014, 22472690, Praha, Klánovice, Medinská, 491, 23, Medinská 491/23, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
SYLVA HAISSINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2014
|
jednatel |
25.10.2013 |
Adresa: |
25241, 25491776, Libeř, Libeň, 143 |
|
SYLVA HAISSINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2014
|
jednatel |
25.10.2013 |
Adresa: |
25241, 25491776, Praha-západ, Libeř, Libeň, 143, Libeň 143, 25241 Libeř |
|