PETR POTOR
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.03.2022 |
Adresa: |
41201, 2919575, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové náměstí, 15, 7 |
|
PETR POTOR
|
Neaktivní
od 09.11.2023
|
Jednatel |
29.03.2022 |
Adresa: |
41201, 2919575, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Mírové náměstí, 15, 7, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice |
|
JAROSLAV MATUŠÁK
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
jednatel |
13.07.2016 |
Adresa: |
27752, 2091593, Mělník, Nová Ves, Nová Ves, 136 |
|
Jaroslav Matušák
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
jednatel |
13.07.2016 |
Adresa: |
27752, 2091593, Mělník, Nová Ves, Nová Ves, 136, č.p. 136, 27752 Nová Ves |
|
PŘEMYSL KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
jednatel |
19.11.2015 |
Adresa: |
10700, 28085442, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39 |
|
PŘEMYSL KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
jednatel |
19.11.2015 |
Adresa: |
10700, 28085442, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39, Kolocova 727/39, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
PŘEMYSL KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 19.11.2015
|
jednatel |
05.11.2013 |
Adresa: |
19000, 25821130, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10 |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 19.11.2015
|
jednatel |
05.11.2013 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10, Podvinný mlýn 2281/10, Libeň, 19000 Praha 9 |
|