Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | Mezi námi, o.p.s. |
ICO: | 02267217 |
Registrovaná adresa: | 19014, 80667511, Praha, Klánovice, Medinská, 1168, 26, Medinská 1168/26, Klánovice, 19014 Praha 9 |
Začleněno na: | 12.11.2013 |
Předmět podnikání: |
podpora a koordinace vlastních mezigeneračních setkání, tedy setkání dětí ve věku předškolním a školním se seniory, ve formě besídek, návštěv a různých společených činností v domově důchodců s cílem zlepšení kvality života, obohacování a vytváření pozitiv ních lidských vztahů všech generací
zprostředkování kontaktů zejména mezi dětmi a seniory, podporované střední generací a dále podpora udržování vzniklých vztahů v rámci místní komunity
zajišťování a podpora vztahů jednotlivých organizací, spolupracujících v oblasti péče o seniory či děti, navazování kontaktů jednotlivých zaměstnanců těchto organizací, pořádání seminářů, neoficiálních setkání a podobně v rámci místní komunity
zajišťování osvěty a vzdělanosti, z nichž vyplyne důležitost mezigeneračních setkání, osvěta o významu a místě seniorů v dnešní společnosti, předávání zkušeností a podobně
zprostředkování a předávání zkušeností při organizaci mezigeneračních setkání a dalšími podobně zaměřenými organizacemi a rozvoj rozsahu a intenzity mezigeneračních setkání
podpora a koordinace vlastních mezigeneračních setkání, tedy setkání dětí ve věku předškolním a školním se seniory, ve formě besídek, návštěv a různých společených činností v domově důchodců s cílem zlepšení kvality života, obohacování a vytváření pozitivních lidských vztahů všech generací
komunikace s orgány státní správy a samosprávy, pokud je to potřebné při plnění účelu společnosti, dojednání podmínek a vyřizování administrativních požadavků k organizaci setkání, přednášek s cílem podpořit spolupráci místní komunity
poradenská činnost zaměřená na jednotlivé fyzické osoby a dále na právnické osoby, které se podílejí na rozvoji mezilidských vztahů, například na domovy důchodců, neziskové organizace, předškolní a školní zařízení
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PAVEL ŠIŠKA | Aktivní | Člen správní rady | 07.05.2024 |
|
|||
RNDr. JAN BÍM | Aktivní | Člen dozorčí rady | 03.02.2023 |
|
|||
JAN BINAR | Aktivní | Člen dozorčí rady | 03.02.2023 |
|
|||
Ing. TOMÁŠ JIRGL | Aktivní | Předseda správní rady | 03.02.2023 |
|
|||
Ing. VLADIMÍR STAŇURA | Aktivní | člen správní rady | 03.02.2023 |
|
|||
RNDr. JAN BÍM | Aktivní | člen dozorčí rady | 14.03.2020 |
|
|||
JAN BINAR | Aktivní | člen dozorčí rady | 14.03.2020 |
|
|||
IVAN EGYED | Aktivní | Předseda dozorčí rady | 14.03.2020 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
LINDA OBRTELOVÁ | Neaktivní od 28.08.2018 | 12.11.2013 | |
|
|||
LINDA OBRTELOVÁ | Neaktivní od 28.08.2018 | 12.11.2013 | |
|
Registrační číslo Mezi námi, o.p.s. je 02267217.
Registrační adresa Mezi námi, o.p.s. je 19014, 80667511, Praha, Klánovice, Medinská, 1168, 26, Medinská 1168/26, Klánovice, 19014 Praha 9.
Mezi námi, o.p.s. byla založena 12.11.2013.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je PAVEL ŠIŠKA, RNDr. JAN BÍM, JAN BINAR, Ing. TOMÁŠ JIRGL, Ing. VLADIMÍR STAŇURA, RNDr. JAN BÍM, JAN BINAR, IVAN EGYED.