GABRIELA JURÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2022
|
jednatel |
02.12.2019 |
Adresa: |
94132, Semerovo, 236 |
|
GABRIELA JURÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2022
|
jednatel |
02.12.2019 |
Adresa: |
Semerovo, 236, 94132, 236, 94132 Semerovo, Slovensko |
|
Ing. DAVID SEDLÁŘ
|
Neaktivní
od 02.12.2019
|
jednatel |
10.09.2019 |
Adresa: |
78501, 16358741, Olomouc, Šternberk, Šternberk, U vrby, 2112, 10 |
|
MARCEL ŘIČICA
|
Neaktivní
od 02.12.2019
|
jednatel |
10.09.2019 |
Adresa: |
78501, 16350383, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Jívavská, 1228, 8a |
|
Ing. DAVID SEDLÁŘ
|
Neaktivní
od 02.12.2019
|
jednatel |
10.09.2019 |
Adresa: |
78501, 16358741, Olomouc, Šternberk, Šternberk, U vrby, 2112, 10, U vrby 2112/10, 78501 Šternberk |
|
MARCEL ŘIČICA
|
Neaktivní
od 02.12.2019
|
jednatel |
10.09.2019 |
Adresa: |
78501, 16350383, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Jívavská, 1228, 8a, Jívavská 1228/8a, 78501 Šternberk |
|
DAVID ZABADAL
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
jednatel |
19.03.2018 |
Adresa: |
67905, 42226406, Blansko, Bukovina, Bukovina, 163 |
|
DAVID ZABADAL
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
jednatel |
19.03.2018 |
Adresa: |
67905, 42226406, Blansko, Bukovina, Bukovina, 163, č.p. 163, 67905 Bukovina |
|
ROMAN BLAŽÍČEK
|
Neaktivní
od 19.03.2018
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
11000, 21715769, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, U staré školy, 115, 2 |
|
ROMAN BLAŽÍČEK
|
Neaktivní
od 19.03.2018
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
11000, 21715769, Praha, Staré Město, U staré školy, 115, 2, U staré školy 115/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ROMAN BLAŽÍČEK
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
07.11.2013 |
Adresa: |
18100, 22324101, Praha 8, Bohnice, Lindavská, 784, 3 |
|
Roman Blažíček
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
07.11.2013 |
Adresa: |
18100, 22324101, Praha, Bohnice, Lindavská, 784, 3, Lindavská 784/3, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|