ADNAN SULJANOVIĆ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
17.05.2024 |
Adresa: |
43401, 25340441, Most, Most, Most, Pod Kurty, 1903, Pod Kurty 1903, 43401 Most |
|
VEDRAN SULJANOVIĆ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
17.05.2024 |
Adresa: |
43159, 41248376, Chomutov, Vysoká Pec, Vysoká Pec, U Sadu, 249, U Sadu 249, 43159 Vysoká Pec |
|
JUDr. TOMÁŠ NEBESKÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
17.05.2024 |
Adresa: |
16000, 25791532, Praha, Bubeneč, Pod kaštany, 1107, 19, Pod kaštany 1107/19, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
ADNAN SULJANOVIĆ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.11.2017 |
Adresa: |
43401, 25340441, Most, Most, Most, Pod Kurty, 1903 |
|
JUDr. TOMÁŠ NEBESKÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
16000, 25791532, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Pod kaštany, 1107, 19 |
|
VEDRAN SULJANOVIĆ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
43159, 41248376, Chomutov, Vysoká Pec, Vysoká Pec, U Sadu, 249 |
|
JUDr. TOMÁŠ NEBESKÝ
|
Neaktivní
od 17.05.2024
|
člen představenstva |
03.04.2023 |
Adresa: |
16000, 25791532, Praha, Bubeneč, Pod kaštany, 1107, 19, Pod kaštany 1107/19, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
ADNAN SULJANOVIĆ
|
Neaktivní
od 17.05.2024
|
člen představenstva |
03.04.2023 |
Adresa: |
43401, 25340441, Most, Most, Most, Pod Kurty, 1903, Pod Kurty 1903, 43401 Most |
|
VEDRAN SULJANOVIĆ
|
Neaktivní
od 17.05.2024
|
předseda představenstva |
03.04.2023 |
Adresa: |
43159, 41248376, Chomutov, Vysoká Pec, Vysoká Pec, U Sadu, 249, U Sadu 249, 43159 Vysoká Pec |
|
ADNAN SULJANOVIĆ
|
Neaktivní
od 03.04.2023
|
člen představenstva |
16.11.2017 |
Adresa: |
43401, 25340441, Most, Most, Most, Pod Kurty, 1903, Pod Kurty 1903, 43401 Most |
|
ADNAN SULJANOVIĆ
|
Neaktivní
od 16.11.2017
|
člen představenstva |
26.10.2017 |
Adresa: |
43401, 25298429, Most, Most, Most, Radniční, 1, 2 |
|
ADNAN SULJANOVIĆ
|
Neaktivní
od 16.11.2017
|
člen představenstva |
26.10.2017 |
Adresa: |
43401, 25298429, Most, Most, Most, Radniční, 1, 2, Radniční 1/2, 43401 Most |
|
ADNAN SULJANOVIĆ
|
Neaktivní
od 26.10.2017
|
člen představenstva |
29.03.2017 |
Adresa: |
43401, 25340441, Most, Most, Most, Pod Kurty, 1903 |
|
ADNAN SULJANOVIĆ
|
Neaktivní
od 26.10.2017
|
člen představenstva |
29.03.2017 |
Adresa: |
43401, 25340441, Most, Most, Most, Pod Kurty, 1903, Pod Kurty 1903, 43401 Most |
|
ADNAN SULJANOVIĆ
|
Neaktivní
od 29.03.2017
|
člen představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
43401, 5103509, Most, Most, Most, Chomutovská, 2231, 20 |
|
ADNAN SULJANOVIĆ
|
Neaktivní
od 29.03.2017
|
člen představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
43401, 5103509, Most, Most, Most, Chomutovská, 2231, 20, Chomutovská 2231/20, 43401 Most |
|
JUDr. TOMÁŠ NEBESKÝ
|
Neaktivní
od 03.04.2023
|
člen představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
16000, 25791532, Praha, Bubeneč, Pod kaštany, 1107, 19, Pod kaštany 1107/19, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
VEDRAN SULJANOVIĆ
|
Neaktivní
od 03.04.2023
|
předseda představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
43159, 41248376, Chomutov, Vysoká Pec, Vysoká Pec, U Sadu, 249, U Sadu 249, 43159 Vysoká Pec |
|
JUDr. TOMÁŠ NEBESKÝ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
člen představenstva |
09.09.2014 |
Adresa: |
16000, 25791532, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Pod kaštany, 1107, 19 |
|
JUDr. TOMÁŠ NEBESKÝ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
člen představenstva |
09.09.2014 |
Adresa: |
16000, 25791532, Praha, Bubeneč, Pod kaštany, 1107, 19, Pod kaštany 1107/19, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
TOMÁŠ NEBESKÝ
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
člen představenstva |
03.03.2014 |
Adresa: |
16000, 25791532, Praha 6, Bubeneč, Pod kaštany, 1107, 19 |
|
TOMÁŠ NEBESKÝ
|
Neaktivní
od 09.09.2014
|
člen představenstva |
03.03.2014 |
Adresa: |
16000, 25791532, Praha, Bubeneč, Pod kaštany, 1107, 19, Pod kaštany 1107/19, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
IVAN HRUŠKOVIČ
|
Neaktivní
od 03.03.2014
|
člen představenstva |
14.11.2013 |
Adresa: |
15000, 26095777, Praha 5, Smíchov, Švédská, 1036, 17 |
|
Ivan Hruškovič
|
Neaktivní
od 03.03.2014
|
člen představenstva |
14.11.2013 |
Adresa: |
15000, 26095777, Praha, Smíchov, Švédská, 1036, 17, Švédská 1036/17, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|