LUKÁŠ VLK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
06.12.2023 |
Adresa: |
14700, 21812519, Praha, Braník, V křovinách, 1540, 16, V křovinách 1540/16, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Tomáš Mládek
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.12.2023 |
Adresa: |
14700, 21812519, Praha, Braník, V křovinách, 1540, 16, V křovinách 1540/16, Braník, 14700 Praha 4 |
|
MARIE KORBOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
30.11.2022 |
Adresa: |
14700, 21812519, Praha, Braník, V křovinách, 1540, 16 |
|
JAN ŠEMBERA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
30.11.2022 |
Adresa: |
14700, 21812519, Praha, Braník, V křovinách, 1540, 16 |
|
Ing. JIŘÍ KOUBLE
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.11.2022 |
Adresa: |
46312, 25959549, Liberec, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Hubáčkova, 441 |
|
MARIE KORBOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
30.11.2022 |
Adresa: |
14700, 21812519, Praha, Braník, V křovinách, 1540, 16, V křovinách 1540/16, Braník, 14700 Praha 4 |
|
JAN ŠEMBERA
|
Neaktivní
od 06.12.2023
|
místopředseda výboru |
28.07.2023 |
Adresa: |
15521, 22146539, Praha, Zličín, Nedašovská, 350, 17, Nedašovská 350/17, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
JAN ŠEMBERA
|
Neaktivní
od 28.07.2023
|
místopředseda výboru |
30.11.2022 |
Adresa: |
14700, 21812519, Praha, Braník, V křovinách, 1540, 16, V křovinách 1540/16, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. JIŘÍ KOUBLE
|
Neaktivní
od 06.12.2023
|
člen výboru |
30.11.2022 |
Adresa: |
46312, 25959549, Liberec, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Hubáčkova, 441, Hubáčkova 441, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec |
|
MILAN ČEJKA
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
Člen výboru |
13.10.2016 |
Adresa: |
14700, 21812519, Hlavní město Praha, Praha, Braník, V křovinách, 1540, 16 |
|
MILAN ČEJKA
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
Člen výboru |
13.10.2016 |
Adresa: |
14700, 21812519, Praha, Braník, V křovinách, 1540, 16, V křovinách 1540/16, Braník, 14700 Praha 4 |
|
FRANTIŠEK ZÁBRANSKÝ
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
předseda výboru |
18.11.2013 |
Adresa: |
14700, 21812519, Hlavní město Praha, Praha, Braník, V křovinách, 1540, 16 |
|
MARIE KORBOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
místopředseda výboru |
18.11.2013 |
Adresa: |
14700, 21812519, Hlavní město Praha, Praha, Braník, V křovinách, 1540, 16 |
|
MARKÉTA ČEJKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
člen výboru |
18.11.2013 |
Adresa: |
14700, 21812519, Hlavní město Praha, Praha, Braník, V křovinách, 1540, 16 |
|
MARKÉTA ČEJKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
člen výboru |
18.11.2013 |
Adresa: |
14700, 21812519, Praha, Braník, V křovinách, 1540, 16, V křovinách 1540/16, Braník, 14700 Praha 4 |
|
FRANTIŠEK ZÁBRANSKÝ
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
předseda výboru |
18.11.2013 |
Adresa: |
14700, 21812519, Praha, Braník, V křovinách, 1540, 16, V křovinách 1540/16, Braník, 14700 Praha 4 |
|
MARIE KORBOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
místopředseda výboru |
18.11.2013 |
Adresa: |
14700, 21812519, Praha, Braník, V křovinách, 1540, 16, V křovinách 1540/16, Braník, 14700 Praha 4 |
|