ALENA KIRNITSKAIA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.06.2023 |
Adresa: |
17000, 22297286, Praha, Holešovice, Veletržní, 233, 25, Veletržní 233/25, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
ALENA KIRNITSKAIA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.05.2020 |
Adresa: |
19800, 25133667, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Kyjská, 812, 8 |
|
KIRILL VASILEVITSKIY
|
Aktivní
|
jednatel |
10.09.2019 |
|
ALENA KIRNITSKAIA
|
Neaktivní
od 04.06.2023
|
jednatel |
15.05.2020 |
Adresa: |
19800, 25133667, Praha, Hloubětín, Kyjská, 812, 8, Kyjská 812/8, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
ALENA KIRNITSKAIA
|
Neaktivní
od 15.05.2020
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
18600, 22353682, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Urxova, 480, 7 |
|
ALENA KIRNITSKAIA
|
Neaktivní
od 15.05.2020
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
18600, 22353682, Praha, Karlín, Urxova, 480, 7, Urxova 480/7, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
ALENA KIRNITSKAIA
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
jednatel |
22.08.2015 |
Adresa: |
19800, 73225444, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 634, 1 |
|
ALENA KIRNITSKAIA
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
jednatel |
22.08.2015 |
Adresa: |
19800, 73225444, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 634, 1, Rudolfa Holeky 634/1, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
ALENA KIRNITSKAYA
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
jednatel |
07.06.2015 |
Adresa: |
19800, 73225444, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 634, 1 |
|
KIRILL VASILEVITSKIY
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
jednatel |
07.06.2015 |
Adresa: |
19800, 73225444, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 634, 1 |
|
ALENA KIRNITSKAYA
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
jednatel |
07.06.2015 |
Adresa: |
19800, 73225444, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 634, 1, Rudolfa Holeky 634/1, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
KIRILL VASILEVITSKIY
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
jednatel |
07.06.2015 |
Adresa: |
19800, 73225444, Praha, Černý Most, Rudolfa Holeky, 634, 1, Rudolfa Holeky 634/1, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
KIRILL VASILEVITSKIY
|
Neaktivní
od 07.06.2015
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
15000, 26179938, Praha 5, Smíchov, Astlova, 3205, 3 |
|
KIRILL VASILEVITSKIY
|
Neaktivní
od 07.06.2015
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
15000, 26179938, Praha, Smíchov, Astlova, 3205, 3, Astlova 3205/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ALENA KIRNITSKAYA
|
Neaktivní
od 07.06.2015
|
jednatel |
26.04.2014 |
Adresa: |
15000, 26179938, Praha 5, Smíchov, Astlova, 3205, 3 |
|
ALENA KIRNITSKAYA
|
Neaktivní
od 07.06.2015
|
jednatel |
26.04.2014 |
Adresa: |
15000, 26179938, Praha, Smíchov, Astlova, 3205, 3, Astlova 3205/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
KIRILL VASILEVITSKIY
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
36001, 26172071, Karlovy Vary, Drahovice, Rumunská, 660, 8 |
|
Kirill Vasilevitskiy
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
36001, 26172071, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Rumunská, 660, 8, Rumunská 660/8, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|