Ondřej Šmejkal
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.10.2022 |
Adresa: |
13000, 21760934, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1188, 58 |
|
NIKOLA BERTOLDI
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.10.2022 |
Adresa: |
25001, 82733236, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Táhlá, 1850 |
|
Ing. JAN SOMMER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.10.2022 |
Adresa: |
14800, 21884013, Praha, Kunratice, Lisztova, 869, 7 |
|
Ondřej Šmejkal
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.10.2022 |
Adresa: |
13000, 21760934, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1188, 58, Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
NIKOLA BERTOLDI
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.10.2022 |
Adresa: |
25001, 82733236, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Táhlá, 1850, Táhlá 1850, Stará Boleslav, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Ing. JAN SOMMER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.10.2022 |
Adresa: |
14800, 21884013, Praha, Kunratice, Lisztova, 869, 7, Lisztova 869/7, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
PETR ŠINDELÁŘ
|
Neaktivní
od 25.10.2022
|
člen představenstva |
06.11.2019 |
Adresa: |
10100, 22662898, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Bulharská, 714, 41 |
|
PETR ŠINDELÁŘ
|
Neaktivní
od 25.10.2022
|
člen představenstva |
06.11.2019 |
Adresa: |
10100, 22662898, Praha, Vršovice, Bulharská, 714, 41, Bulharská 714/41, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
MICHAL PAPEŽ
|
Neaktivní
od 25.10.2022
|
člen představenstva |
30.07.2019 |
Adresa: |
25265, 26059223, Praha-západ, Tursko, Tursko, Antonína Dvořáka, 183 |
|
MICHAL PAPEŽ
|
Neaktivní
od 25.10.2022
|
člen představenstva |
30.07.2019 |
Adresa: |
25265, 26059223, Praha-západ, Tursko, Tursko, Antonína Dvořáka, 183, Antonína Dvořáka 183, 25265 Tursko |
|
IRMA POKORNÁ LANGOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen představenstva |
23.08.2017 |
Adresa: |
14300, 21927111, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Modřanská, 1061, 15 |
|
IRMA POKORNÁ LANGOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen představenstva |
23.08.2017 |
Adresa: |
14300, 21927111, Praha, Modřany, Modřanská, 1061, 15, Modřanská 1061/15, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ondřej Šmejkal
|
Neaktivní
od 25.10.2022
|
člen představenstva |
06.11.2015 |
Adresa: |
13000, 21760934, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1188, 58 |
|
IRMA LANGOVÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
člen představenstva |
06.11.2015 |
Adresa: |
14300, 21927111, Praha, Modřany, Modřanská, 1061, 15 |
|
IRMA LANGOVÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
člen představenstva |
06.11.2015 |
Adresa: |
14300, 21927111, Praha, Modřany, Modřanská, 1061, 15, Modřanská 1061/15, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ondřej Šmejkal
|
Neaktivní
od 25.10.2022
|
člen představenstva |
06.11.2015 |
Adresa: |
13000, 21760934, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1188, 58, Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
IVAN HRUŠKOVIČ
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
člen představenstva |
31.07.2015 |
Adresa: |
15000, 22107649, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 2970, 4 |
|
IVAN HRUŠKOVIČ
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
člen představenstva |
31.07.2015 |
Adresa: |
15000, 22107649, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 2970, 4, Zdíkovská 2970/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ivan Hruškovič
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
člen představenstva |
05.12.2013 |
Adresa: |
15000, 26095777, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Švédská, 1036, 17 |
|
Ivan Hruškovič
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
člen představenstva |
05.12.2013 |
Adresa: |
15000, 26095777, Praha, Smíchov, Švédská, 1036, 17, Švédská 1036/17, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|