DAVID EGYDY
|
Aktivní
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
56101, 17969131, Ústí nad Orlicí, Hnátnice, Hnátnice, 286 |
|
DAVID EGYDY
|
Aktivní
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
56101, 17969131, Ústí nad Orlicí, Hnátnice, Hnátnice, 286, č.p. 286, 56101 Hnátnice |
|
DANA EGYDYOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
Jednatel |
25.10.2016 |
Adresa: |
56201, 24746495, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Mývaltova, 1117 |
|
DANA EGYDYOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
Jednatel |
25.10.2016 |
Adresa: |
56201, 24746495, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Mývaltova, 1117, Mývaltova 1117, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
TOMÁŠ KLVAŇA
|
Neaktivní
od 25.10.2016
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
63900, 19123922, Brno-město, Brno, Štýřice, Kamenná, 170, 1 |
|
ZDENĚK KAMARÝT
|
Neaktivní
od 25.10.2016
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
60300, 19108818, Brno-město, Brno, Staré Brno, Křížkovského, 578, 29 |
|
TOMÁŠ KLVAŇA
|
Neaktivní
od 25.10.2016
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
63900, 19123922, Brno-město, Brno, Štýřice, Kamenná, 170, 1, Kamenná 170/1, Štýřice, 63900 Brno |
|
ZDENĚK KAMARÝT
|
Neaktivní
od 25.10.2016
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
60300, 19108818, Brno-město, Brno, Staré Brno, Křížkovského, 578, 29, Křížkovského 578/29, Staré Brno, 60300 Brno |
|
ZDENĚK KAMARÝT
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
09.03.2016 |
Adresa: |
60300, 19108818, Brno-město, Brno, Staré Brno, Křížkovského, 578, 29 |
|
ZDENĚK KAMARÝT
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
09.03.2016 |
Adresa: |
60300, 19108818, Brno-město, Brno, Staré Brno, Křížkovského, 578, 29, Křížkovského 578/29, Staré Brno, 60300 Brno |
|
ZDENĚK KAMARÝT
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
27.04.2015 |
Adresa: |
66467, 71175318, Syrovice, Syrovice, 512 |
|
TOMÁŠ KLVAŇA
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
27.04.2015 |
Adresa: |
63900, 19123922, Brno, Štýřice, Kamenná, 170, 1 |
|
ZDENĚK KAMARÝT
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
27.04.2015 |
Adresa: |
66467, 71175318, Brno-venkov, Syrovice, Syrovice, 512, č.p. 512, 66467 Syrovice |
|
TOMÁŠ KLVAŇA
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
27.04.2015 |
Adresa: |
63900, 19123922, Brno-město, Brno, Štýřice, Kamenná, 170, 1, Kamenná 170/1, Štýřice, 63900 Brno |
|
DANA EGYDYOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2015
|
jednatel |
12.12.2013 |
Adresa: |
56201, 24746495, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Mývaltova, 1117 |
|
DAVID EGYDY
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
12.12.2013 |
Adresa: |
56101, 17969131, Hnátnice, Hnátnice, 286 |
|
DANA EGYDYOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2015
|
jednatel |
12.12.2013 |
Adresa: |
56201, 24746495, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Mývaltova, 1117, Mývaltova 1117, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
DAVID EGYDY
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
12.12.2013 |
Adresa: |
56101, 17969131, Ústí nad Orlicí, Hnátnice, Hnátnice, 286, č.p. 286, 56101 Hnátnice |
|